ARRIBAS VICENTE JAVIER
Informe ejecutivo de ARRIBAS VICENTE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARRIBAS VICENTE JAVIER
VINCULACIONES DE ARRIBAS VICENTE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIBAS VICENTE JAVIER
Empresa: TRADHY BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Arribas Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45606 , F 81, S 8, H M 801981, I/A 2 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: TRADHY BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Arribas Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9710, L 6992, F 207, S 8, H V 156700, I/A 2 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-46
Empresa: TASMAN WIND SL
Administrador Unico
- Arribas Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16465 , F 195, S 8, H M 280184, I/A 8 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Empresa: DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SL
Apoderado
- Arribas Vicente Javier
- Redondo Alvarez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 179, S 8, H M 319093, I/A 94 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-28
Liquidador Unico
- Arribas Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8876, L 6162, F 64, S 8, H V 128650, I/A 2 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Arribas Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8876, L 6162, F 64, S 8, H V 128650, I/A 2 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-46
Información de ARRIBAS VICENTE JAVIER
Mostramos los datos de ARRIBAS VICENTE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIBAS VICENTE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos