ARRIBAS QUINTANA MIGUEL
Informe ejecutivo de ARRIBAS QUINTANA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARRIBAS QUINTANA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TROQUELADO DE PRECISION DE MEXICO SL | Apoderado Solidario | 02/06/2014 |
VINCULACIONES DE ARRIBAS QUINTANA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIBAS QUINTANA MIGUEL
Empresa: TROQUELADO DE PRECISION DE MEXICO SL
Apoderado Solidario
- Arribas Quintana Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44332 , F 90, S 8, H B 453041, I/A 2 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Empresa: UPACAT SL
Consejero
- Arribas Quintana Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37206 , F 48, S 8, H B 71974, I/A 29 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Empresa: UPACAT SL
Consejero Delegado
- Arribas Quintana Miguel
Consejero Delegado Mancomunado
- Arribas Quintana Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37206 , F 45, S 8, H B 71974, I/A 26 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Empresa: UPACAT SL
Consejero Delegado
- Arribas Quintana Miguel
Consejero Delegado Mancomunado
- Arribas Quintana Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37206 , F 42, S 8, H B 71974, I/A 25 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Empresa: UPACAT SL
Consejero Delegado
- Arribas Quintana Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37206 , F 42, S 8, H B 71974, I/A 25 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Información de ARRIBAS QUINTANA MIGUEL
Mostramos los datos de ARRIBAS QUINTANA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIBAS QUINTANA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos