ARRIBAS LOPEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ARRIBAS LOPEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARRIBAS LOPEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEMON TRADERS SL | Socio Unico | 15/12/2023 | |
GRANA 2022 SL | Administrador Unico | 20/07/2022 | |
LEMON TRADERS SL | Administrador Unico | 22/09/2014 |
VINCULACIONES DE ARRIBAS LOPEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIBAS LOPEZ JOSE LUIS
Empresa: LEMON TRADERS SL
Socio Único
- Arribas Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26062 , F 111, S 8, H M 469758, I/A 5 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: GRANA 2022 SL
Administrador Unico
- Arribas Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43810 , F 100, S 8, H M 773138, I/A 1 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Empresa: LEMON TRADERS SL
Administrador Unico
- Arribas Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26062 , F 110, S 8, H M 469758, I/A 3 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Administrador Solidario
- Arribas Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 37, S 8, H M 416411, I/A 3 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28
Empresa: OPCION RENT SA
Apoderado
- Arribas Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16333 , F 137, S 8, H M 277425, I/A 5 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28
Información de ARRIBAS LOPEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de ARRIBAS LOPEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIBAS LOPEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos