ARRIBAS FERNANDEZ ROBERTO
Informe ejecutivo de ARRIBAS FERNANDEZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARRIBAS FERNANDEZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS E INVERSIONES LEBEN SL | Administrador Unico | 26/05/2021 | |
DISFRUTO EN MI DENTISTA SL | Administrador Solidario | 10/03/2015 | |
DISTRITO FARRO SL | Apoderado | 06/04/2011 |
VINCULACIONES DE ARRIBAS FERNANDEZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIBAS FERNANDEZ ROBERTO
Empresa: ME ENCANTAN LOS CHURROS SL
Administrador Unico
- Arribas Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 130, S 8, H M 678907, I/A 2 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Empresa: PROYECTOS E INVERSIONES LEBEN SL
Administrador Unico
- Arribas Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41953 , F 45, S 8, H M 742925, I/A 1 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: ME ENCANTAN LOS CHURROS SL
Administrador Unico
- Arribas Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 130, S 8, H M 678907, I/A 1 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Empresa: ME ENCANTAN LOS CHURROS SL
Socio Único
- Arribas Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 130, S 8, H M 678907, I/A 1 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Empresa: DISFRUTO EN MI DENTISTA SL
Administrador Solidario
- Arribas Fernandez Roberto
- Martinez Arce Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33197 , F 155, S 8, H M 597378, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Empresa: DISTRITO FARRO SL
Apoderado
- Arribas Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4738, L 3646, F 60, S 8, H MA104512, I/A 2 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Información de ARRIBAS FERNANDEZ ROBERTO
Mostramos los datos de ARRIBAS FERNANDEZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIBAS FERNANDEZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos