ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROTECMA SUMINISTROS SL | Administrador Mancomunado | 31/12/2020 | |
AGROTECMA HORTICOLAS SL | Administrador Unico | 01/04/2020 | |
ARRIAZA GRANADOS SL | Administrador Unico | 06/08/2018 | |
AGROTECMA 2015 SL | Administrador Unico | 06/03/2018 |
VINCULACIONES DE ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO
Empresa: AGROTECMA SUMINISTROS SL
Administrador Mancomunado
- Arriaza Sanchez Antonio
- Sanchez Garcia Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6651 , F 204, S 8, H SE120212, I/A 2 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-41
Empresa: AGROTECMA SUMINISTROS SL
Administrador Unico
- Arriaza Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6651 , F 204, S 8, H SE120212, I/A 2 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-41
Empresa: AGROTECMA HORTICOLAS SL
Administrador Unico
- Arriaza Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 61, S 8, H SE125494, I/A 1 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Empresa: AGROTECMA SUMINISTROS SL
Administrador Unico
- Arriaza Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6651 , F 203, S 8, H SE120212, I/A 1 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-41
Empresa: ARRIAZA GRANADOS SL
Administrador Unico
- Arriaza Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6361 , F 31, S 8, H SE113429, I/A 2 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-41
Liquidador Unico
- Arriaza Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 124, S 8, H SE 29506, I/A 4 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
Administrador Unico
- Arriaza Sanchez Antonio
Liquidador Unico
- Arriaza Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 124, S 8, H SE 29506, I/A 4 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
Empresa: AGROTECMA 2015 SL
Administrador Unico
- Arriaza Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5958 , F 219, S 8, H SE103681, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-41
Empresa: AGROTECMA 2015 SL
Administrador Solidario
- Arriaza Sanchez Antonio
- Bardallo Ruiz Antonio Manuel
- Suarez Delgado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5958 , F 219, S 8, H SE103681, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-41
Empresa: AGROTECMA 2015 SL
Administrador Solidario
- Arriaza Sanchez Antonio
- Bardallo Ruiz Antonio Manuel
- Suarez Delgado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5958 , F 218, S 8, H SE103681, I/A 3 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-41
VER MAS ACTOS
Información de ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO
Mostramos los datos de ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos