ARRIAGA TERUEL PAULA
Informe ejecutivo de ARRIAGA TERUEL PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARRIAGA TERUEL PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID SERVICIOS SL | Apoderado Solidario | 12/07/2020 | |
CASINO DE JUEGO TORREQUEBRADA SA | Apoderado | 04/10/2019 | |
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID SA | Apoderado | 10/04/2013 | |
ESGAMING SA | Apoderado Mancomunado | 16/12/2011 | |
ESGAMING SA | Apoderado | 26/10/2011 | |
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID SISTEMAS SL | Apoderado Mancomunado | 14/04/2010 | |
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID SA | Apoderado Mancomunado | 27/07/2009 | |
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID SA | Apoderado | 27/07/2009 |
VINCULACIONES DE ARRIAGA TERUEL PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIAGA TERUEL PAULA
Apoderado Solidario
- Arriaga Teruel Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40322 , F 82, S 8, H M 716338, I/A 2 (12/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: CASINO DE JUEGO TORREQUEBRADA SA
Apoderado
- Arriaga Teruel Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5859, L 4766, F 156, S 8, H MA 5984, I/A 73 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-29
Empresa: CASINO DE JUEGO GRAN MADRID SA
Apoderado
- Arriaga Teruel Paula
- Casanova Ruiz Ocejo Jorge
- Escriche Lago Luis
- Ledesma Gonzalez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24998 , F 110, S 8, H M 82858, I/A 108 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Empresa: ESGAMING SA
Apoderado Mancomunado
- Arriaga Teruel Paula
- Casanova Ruiz Ocejo Jorge
- Escriche Lago Luis
- Ledesma Escolano Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29180 , F 171, S 8, H M 525345, I/A 4 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-28
Empresa: ESGAMING SA
Apoderado
- Arriaga Teruel Paula
- Casanova Ruiz Ocejo Jorge
- Escriche Lago Luis
- Ledesma Escolano Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29180 , F 170, S 8, H M 525345, I/A 2 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Apoderado Mancomunado
- Arriaga Teruel Paula
- Casanova Ruiz Ocejo Jorge
- Escriche Lago Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27649 , F 39, S 8, H M 498241, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: CASINO DE JUEGO GRAN MADRID SA
Apoderado
- Arriaga Teruel Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24998 , F 104, S 8, H M 82858, I/A 93 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
Empresa: CASINO DE JUEGO GRAN MADRID SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24998 , F 103, S 8, H M 82858, I/A 91 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
Información de ARRIAGA TERUEL PAULA
Mostramos los datos de ARRIAGA TERUEL PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIAGA TERUEL PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos