ARRIAGA BUJANDA JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de ARRIAGA BUJANDA JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARRIAGA BUJANDA JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBAN GIACOMO SL | Consejero Delegado | 10/03/2009 | 22/07/2014 |
ALBAN GIACOMO SL | Consejero | 10/03/2009 | 22/07/2014 |
CONSULNOR JESUS ANGEL ARRIAGA SL | Administrador Unico | 05/03/2009 | 04/04/2014 |
VINCULACIONES DE ARRIAGA BUJANDA JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIAGA BUJANDA JESUS ANGEL
Empresa: ALBAN GIACOMO SL
Consejero Delegado
- Arriaga Bujanda Jesus Angel
Consejero
- Alban Alessandra
- Alban Giacomo Mario
- Arriaga Bujanda Jesus Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 133, S 8, H LO 8140, I/A 3 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-26
Empresa: CONSULNOR JESUS ANGEL ARRIAGA SL
Administrador Unico
- Arriaga Bujanda Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019 , F 171, S 8, H BI 54179, I/A 2 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-48
Empresa: CONSULNOR JESUS ANGEL ARRIAGA SL
Administrador Unico
- Arriaga Bujanda Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019 , F 170, S 8, H BI 54179, I/A 1 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-48
Empresa: ALBAN GIACOMO SL
Consejero Delegado
- Arriaga Bujanda Jesus Angel
Consejero
- Alban Alessandra
- Alban Giacomo Mario
- Arriaga Bujanda Jesus Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 132, S 8, H LO 8140, I/A 2 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-26
Empresa: ALBAN GIACOMO SL
Consejero Delegado
- Arriaga Bujanda Jesus Angel
Consejero
- Alban Alessandra
- Arriaga Bujanda Jesus Angel
- Berlanda Piero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 132, S 8, H LO 8140, I/A 2 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-26
Información de ARRIAGA BUJANDA JESUS ANGEL
Mostramos los datos de ARRIAGA BUJANDA JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIAGA BUJANDA JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos