ARREGUI VELAZQUEZ ANDRES EDUARDO
Informe ejecutivo de ARREGUI VELAZQUEZ ANDRES EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARREGUI VELAZQUEZ ANDRES EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARBOREGUI GREEN SL | Administrador Solidario | 30/11/2023 | |
ARREGUI VELAZQUEZ SL | Socio Unico | 01/02/2018 | |
ARREGUI VELAZQUEZ SL | Administrador Unico | 01/02/2018 | |
CICLOS UNIVERSAL SL | Administrador Mancomunado | 30/05/2013 |
VINCULACIONES DE ARREGUI VELAZQUEZ ANDRES EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARREGUI VELAZQUEZ ANDRES EDUARDO
Empresa: ARBOREGUI GREEN SL
Administrador Solidario
- Arregui De Orte Eduardo
- Arregui Velazquez Andres Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40302 , F 23, S 8, H M 715970, I/A 3 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: ARBOREGUI GREEN SL
Administrador Unico
- Arregui Velazquez Andres Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40302 , F 23, S 8, H M 715970, I/A 3 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: ARREGUI VELAZQUEZ SL
Administrador Unico
- Arregui Velazquez Andres Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37004 , F 160, S 8, H M 661188, I/A 1 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
Empresa: ARREGUI VELAZQUEZ SL
Socio Único
- Arregui Velazquez Andres Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37004 , F 160, S 8, H M 661188, I/A 1 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
Empresa: CICLOS UNIVERSAL SL
Administrador Mancomunado
- Arregui Velazquez Andres Eduardo
- Avila Diaz Sergio
- Gasca Casabon Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31092 , F 130, S 8, H M 559579, I/A 1 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Empresa: ARBOREGUI GREEN SL
Administrador Unico
- Arregui Velazquez Andres Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 560 , F 141, S 8, H BA 24604, I/A 1 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-06
Empresa: PIROCLASTO SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Arregui Velazquez Andres Eduardo
- Arregui Velazquez Javier
- Lastres Baselga Ignacio Manuel
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25535 , F 57, S 8, H M 460132, I/A 3 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Información de ARREGUI VELAZQUEZ ANDRES EDUARDO
Mostramos los datos de ARREGUI VELAZQUEZ ANDRES EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARREGUI VELAZQUEZ ANDRES EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos