ARREGUI JAEGER ELENA
Informe ejecutivo de ARREGUI JAEGER ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARREGUI JAEGER ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELUX SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 30/10/2017 | |
VELUX SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 23/06/2017 | |
VELUX SPAIN SA | Apoderado Solidario | 25/05/2017 | |
VELUX SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 25/05/2017 |
VINCULACIONES DE ARREGUI JAEGER ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARREGUI JAEGER ELENA
Empresa: VELUX SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arregui Jaeger Elena
- Salgado Cantero Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 88, S 8, H M 245012, I/A 46 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Empresa: VELUX SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arregui Jaeger Elena
- Salgado Cantero Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 86, S 8, H M 245012, I/A 43 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Empresa: VELUX SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arregui Jaeger Elena
- Navarro Villar Fernando Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 85, S 8, H M 245012, I/A 42 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Empresa: VELUX SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Arregui Jaeger Elena
Apoderado Solidario
- Arregui Jaeger Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 84, S 8, H M 245012, I/A 41 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Empresa: VELUX SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arregui Jaeger Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 84, S 8, H M 245012, I/A 41 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Empresa: VELUX SPAIN SA
Apoderado
- Arregui Jaeger Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28231 , F 82, S 8, H M 245012, I/A 37 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Empresa: VELUX SPAIN SA
Apoderado
- Arregui Jaeger Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14753 , F 222, S 8, H M 245012, I/A 25 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Información de ARREGUI JAEGER ELENA
Mostramos los datos de ARREGUI JAEGER ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARREGUI JAEGER ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos