ARREGUI ANDONI
Informe ejecutivo de ARREGUI ANDONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARREGUI ANDONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESCADOS LADIMAR SL | Administrador Unico | 15/03/2022 |
VINCULACIONES DE ARREGUI ANDONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARREGUI ANDONI
Empresa: PESCADOS LADIMAR SL
Administrador Unico
- Arregui Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 12, S 8, H SS 13167, I/A 7 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-20
Empresa: PESCADOS LADIMAR SL
Administrador Solidario
- Arregui Andoni
- Arregui Mikel Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 12, S 8, H SS 13167, I/A 7 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-20
Empresa: PESCADOS LADIMAR SL
Administrador Solidario
- Arregui Andoni
- Arregui Mikel Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 12, S 8, H SS 13167, I/A 5 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: PESCADOS LADIMAR SL
Consejero
- Arregui Andoni
- Arregui Mikel Gotzon
- Ostolaza Murielle Josephine Cecile
Presidente
Secretario
- Arregui Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 12, S 8, H SS 13167, I/A 5 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: PESCADOS LADIMAR SL
Consejero
- Arregui Andoni
- Arregui Mikel Gotzon
- Ostolaza Murielle Josephine Cecile
Presidente
Secretario
- Arregui Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 11, S 8, H SS 13167, I/A 4 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: KALIFOOD DISTRIBUCION SL
Liquidador Solidario
- Arregui Andoni
- Arregui Gexan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563 , F 142, S 8, H SS 34497, I/A 3 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-20
Empresa: KALIFOOD DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Arregui Andoni
Liquidador Solidario
- Arregui Andoni
- Arregui Gexan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563 , F 142, S 8, H SS 34497, I/A 3 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-20
Empresa: KALIFOOD DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Arregui Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563 , F 140, S 8, H SS 34497, I/A 1 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-20
Información de ARREGUI ANDONI
Mostramos los datos de ARREGUI ANDONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARREGUI ANDONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos