ARREDONDO MARTINEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de ARREDONDO MARTINEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARREDONDO MARTINEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IZASORI DENTAL SL | Apoderado | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE ARREDONDO MARTINEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARREDONDO MARTINEZ ALBERTO
Empresa: TECNOIL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arredondo Martinez Alberto
- Arredondo Martinez Rocio
- Martinez Rodriguez Rufina
- Moreno De Federico Oscar
Consejero
- Arredondo Martinez Alberto
- Arredondo Martinez Rocio
- Martinez Rodriguez Rufina
- Moreno De Federico Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5046 , F 215, S 8, H M 82786, I/A 24 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Empresa: TALLERES VIAJAR BOADILLA SL
Apoderado
- Arredondo Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26150 , F 181, S 8, H M 471335, I/A 7 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Empresa: EUROPEA DEL GAS SA
Consejero Delegado
- Arredondo Martinez Alberto
Consejero
- Arredondo Martinez Alberto
- Arredondo Martinez Alberto
- Arredondo Martinez Antonio
- Moreno De Federico Oscar
Presidente
- Arredondo Martinez Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26723 , F 4, S 8, H M 27162, I/A B (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-28
Empresa: IZASORI DENTAL SL
Apoderado
- Arredondo Martinez Alberto
- Hap De Pouplana Berta Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27353 , F 26, S 8, H M 492907, I/A 8 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-28
Empresa: TECNOIL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arredondo Martinez Alberto
- Moreno De Federico Oscar
Consejero
- Arredondo Martinez Alberto
- Moreno De Federico Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5046 , F 213, S 8, H M 82786, I/A 19 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Empresa: EUROPEA DEL GAS SA
Consejero
- Arredondo Martinez Alberto
- Arredondo Martinez Antonio
Presidente
- Arredondo Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26723 , F 2, S 8, H M 27162, I/A 25 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-28
Información de ARREDONDO MARTINEZ ALBERTO
Mostramos los datos de ARREDONDO MARTINEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARREDONDO MARTINEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos