ARREDONDO HERNANDEZ TOMAS
Informe ejecutivo de ARREDONDO HERNANDEZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARREDONDO HERNANDEZ TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIZKAI REPAIR SL | Administrador Unico | 23/09/2024 | |
BIZKAI REPAIR SL | Socio Unico | 23/09/2024 | |
ELECYSER SL | Administrador Unico | 30/10/2009 |
VINCULACIONES DE ARREDONDO HERNANDEZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARREDONDO HERNANDEZ TOMAS
Empresa: BIZKAI REPAIR SL
Administrador Unico
- Arredondo Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83601, I/A 1 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-48
Empresa: BIZKAI REPAIR SL
Socio Único
- Arredondo Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83601, I/A 1 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-48
Empresa: PROMOCIONES KIPULENE 2005 SL
Liquidador Solidario
- Arredondo Hernandez Tomas
- Garay Elorriaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4585 , F 115, S 8, H BI 43304, I/A 3 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-48
Empresa: PROMOCIONES KIPULENE 2005 SL
Administrador Solidario
- Arredondo Hernandez Tomas
- Garay Hierro Iraide
Liquidador Solidario
- Arredondo Hernandez Tomas
- Garay Elorriaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4585 , F 115, S 8, H BI 43304, I/A 3 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-48
Empresa: PROMOCIONES IRURENA 2000 SL
Apoderado Mancomunado
- Arredondo Hernandez Tomas
- Garay Elorriaga Francisco Javier
- Goirigolzarri Subinas Nicolas
- Guinea Esteban Joseba Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571 , F 3, S 8, H BI 42903, I/A 3 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-48
Empresa: PROMOCIONES KIPULENE 2005 SL
Administrador Solidario
- Arredondo Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4585 , F 115, S 8, H BI 43304, I/A 2 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-48
Empresa: ELECYSER SL
Administrador Unico
- Arredondo Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 105, S 8, H BI 1865,B , I/ 3 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-48
Información de ARREDONDO HERNANDEZ TOMAS
Mostramos los datos de ARREDONDO HERNANDEZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARREDONDO HERNANDEZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos