ARREDONDO GONZALO DIONISIO MARIA
Informe ejecutivo de ARREDONDO GONZALO DIONISIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARREDONDO GONZALO DIONISIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO DE AGUADULCE AIE | Representante | 05/09/2024 | |
PUERTO DE ALFAR AIE | Representante | 04/09/2024 | |
PUERTO DE AGOST AIE | Representante | 03/09/2024 | |
PUERTO DE MENDARO AIE | Vicesecretario No Consejero | 14/12/2022 |
VINCULACIONES DE ARREDONDO GONZALO DIONISIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARREDONDO GONZALO DIONISIO MARIA
Empresa: PUERTO DE AGUADULCE AIE
Consejero
Presidente
Representante
- Arredondo Gonzalo Dionisio Maria
- Cristobal Beunza Iñigo
- Fernandez Herraiz Daniel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 71957, I/A 6 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-38
Empresa: PUERTO DE ALFAR AIE
Consejero
Presidente
Representante
- Arredondo Gonzalo Dionisio Maria
- Cristobal Beunza Iñigo
- Fernandez Herraiz Daniel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 71961, I/A 6 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-38
Empresa: PUERTO DE AGOST AIE
Consejero
Presidente
Representante
- Arredondo Gonzalo Dionisio Maria
- Cristobal Beunza Iñigo
- Daniel Fernandez Herraiz
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 71971, I/A 6 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-38
Empresa: PUERTO DE MENDARO AIE
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Arredondo Gonzalo Dionisio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3819 , F 107, S 8, H TF 68842, I/A 5 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Información de ARREDONDO GONZALO DIONISIO MARIA
Mostramos los datos de ARREDONDO GONZALO DIONISIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARREDONDO GONZALO DIONISIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos