ARREBOLA GIL FRANCISCO
Informe ejecutivo de ARREBOLA GIL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARREBOLA GIL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERVICAL QLP SL | Administrador Solidario | 02/06/2022 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS TXT SA | Presidente | 15/01/2019 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS TXT SA | Consejero Delegado | 15/01/2019 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS TXT SA | Consejero | 15/01/2019 | |
K N A SA | Administrador Solidario | 15/09/2012 | 04/12/2017 |
COMURBAN SA | Administrador Solidario | 24/08/2011 | 28/11/2014 |
VINCULACIONES DE ARREBOLA GIL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARREBOLA GIL FRANCISCO
Empresa: CERVICAL QLP SL
Administrador Solidario
- Arrebola Gil Francisco
- Blanco Mateos Eulogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756 , F 172, S 8, H CA 4748, I/A 7 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-11
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS TXT SA
Consejero Delegado
- Arrebola Gil Francisco
- Lopez Morales Eusebio
Consejero
- Arrebola Gil Francisco
- Lopez Morales Eusebio
Presidente
- Arrebola Gil Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 145, S 8, H CA 4446, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-11
Empresa: K N A SA
Administrador Solidario
- Arrebola Gil Francisco
- Blanco Mateos Eulogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 50, S 8, H CA 4231, I/A 9 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-11
Empresa: COMURBAN SA
Administrador Solidario
- Arrebola Gil Francisco
- Blanco Mateos Eulogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 166, S 8, H CA 4475, I/A 10 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-11
Empresa: K N A SA
Administrador Solidario
- Arrebola Gil Francisco
- Blanco Mateos Eulogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 49, S 8, H CA 4231, I/A 8 (15/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-11
Empresa: COMURBAN SA
Administrador Solidario
- Arrebola Gil Francisco
- Blanco Mateos Eulogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 166, S 8, H CA 4475, I/A 9 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-11
Información de ARREBOLA GIL FRANCISCO
Mostramos los datos de ARREBOLA GIL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARREBOLA GIL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos