ARRAIZA RIVERO IÑIGO
Informe ejecutivo de ARRAIZA RIVERO IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARRAIZA RIVERO IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EFICIENCIA ENERGETICA Y TECNOLOGICA CASTILLA Y LEON SL | Secretario | 10/01/2011 | 10/11/2015 |
EFICIENCIA ENERGETICA Y TECNOLOGICA CASTILLA Y LEON SL | Consejero | 10/01/2011 | 10/11/2015 |
EOLICA SEGOVIANA SL | Vicesecret. | 25/02/2010 | 17/09/2012 |
EOLICA SEGOVIANA SL | Consejero | 12/02/2010 | 17/09/2012 |
RENOVACYL SA | Consejero | 12/02/2009 | 31/05/2012 |
BIOVENT ENERGIA SA | Apoderado | 22/01/2009 |
VINCULACIONES DE ARRAIZA RIVERO IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRAIZA RIVERO IÑIGO
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Arraiza Rivero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 144, S 8, H VA 23677, I/A 5 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-47
Empresa: EOLICA SEGOVIANA SL
Consejero
- Arraiza Rivero Iñigo
Vicesecret.
- Arraiza Rivero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 140, S 8, H VA 22911, I/A 4 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-47
Empresa: RENOVACYL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arraiza Rivero Iñigo
- Sanchez-valdepeñas Herrera Luis- Alberto
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 105, S 8, H VA 21995, I/A 4 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-47
Consejero
- Antolin Giraldo Gregorio
- Arraiza Rivero Iñigo
- Campos Berlanga Francisco
- CARTIF INICIATIVAS TECNOLOGICAS SL
Presidente
Secretario
- Arraiza Rivero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 73, S 8, H VA 23677, I/A 1 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-47
Empresa: EOLICA SEGOVIANA SL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Arraiza Rivero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 105, S 8, H VA 22911, I/A 2 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-47
Empresa: EOLICA SEGOVIANA SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 102, S 8, H VA 22911, I/A 1 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-47
Empresa: RENOVACYL SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 102, S 8, H VA 21995, I/A 1 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-47
Empresa: BIOVENT ENERGIA SA
Apoderado Mancomunado
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Alaña Latxiondo Jose Miguel
- Arriola Alcibar Itziar
- Barriuso Otaola Pedro
- Bravo Sayas Ricardo Francisco
- Burguera Perez Ivan
- Casas Txintxurreta Pablo
- De Icaza De La Sota Rafael
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Delgado Piera Alvaro
- Hernando Isla Francisco Javier
- Herrera Contreras Rafael
- Insunza Gaminde Pablo
- Martin Saez Miguel
- Martinez Perez Jesus
- Murga Tome Alvaro
- Ochoa Gil Juan Pedro
- Pastor Zuazaga Javier
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Rebollo Liceaga Juan Carlos
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Sainz Armada Jose
- San Pedro Guerenabarrena Jose Luis
- Santamaria Tamayo Joaquin
- Urquidi Garcia Javier
- Viudes Simo Emilio
- Ybarra Echevarria Luis
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Alaña Latxiondo Jose Miguel
- Alcantud Cayuela Jose Damian
- Alcantud Cayuela Jose Damian
- Arias Coterillo Fernando Julio
- Arias Coterillo Fernando Julio
- Arraiza Rivero Iñigo
- Arriola Alcibar Itziar
- Bartrina Prat Andres
- Buitrago Montoro Ana Isabel
- Buitrago Montoro Ana Isabel
- Burguera Perez Ivan
- Calvo Hernaez Cesar
- Calvo Hernaez Cesar
- Canales Abaitua Asis
- Casas Txintxurreta Pablo
- Corcelles Pereira Jose Manuel
- De Icaza De La Sota Rafael
- De Icaza De La Sota Rafael
- De La Fuente Garcia Ignacio
- De La Fuente Garcia Ignacio
- De La Peña Carreton Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Delgado Piera Alvaro
- Ferrer Cereijo Jose Ramon
- Fraile Vazquez Pedro
- Fraile Vazquez Pedro
- Gabiola Mendieta Jose Manuel
- Garay Ibarreche Borja
- Garay Ibarreche Borja
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia Moreno Francisco Gerardo
- Gonzalez Rodicio Evaristo
- Gonzalez Rodicio Evaristo
- Grande De Capua Maria
- Grande De Capua Maria
- Heras Carretero Soledad-isabel
- Hernandez Muñoz Emilio Samuel
- Hernandez Muñoz Emilio Samuel
- Hernando Isla Francisco Javier
- Herrera Contreras Rafael
- Insunza Gaminde Pablo
- Jimenez Martinez Jose Luis
- Jimenez Martinez Jose Luis
- Lledo Vicente Javier
- Lopez Fernandez Maria Del Carmen
- Martinez Perez Jesus
- Martinez Riaza Fernando
- Martinez Riaza Fernando
- Mattern Martinez Maria Jesus
- Melgar Rubio Enrique
- Murga Tome Alvaro
- Navarro Aranda Antonio Jose
- Ochoa Gil Begoña
- Ochoa Gil Juan Pedro
- Oraa Gil Juan Manuel
- Pastor Zuazaga Javier
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Rebollo Liceaga Juan Carlos
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Rodriguez Ruiz Victor Manuel
- Sainz Armada Jose
- San Pedro Guerenabarrena Jose Luis
- San Sebastian Flechoso Federico
- Sanchez Galan Ignacio
- Santamaria Martin Angeles
- Santamaria Tamayo Joaquin
- Santos Diaz Maria Nelida
- Seisdedos Fernandez Del Pino Alberto
- Serra Mendez Esther
- Serrano Lopez Carlos
- Serrano Ydigoras Eduardo
- Torres De Castro Pardo De Andrade Beatriz
- Urquidi Garcia Javier
- Valles Navarro Carmen
- Valles Navarro Carmen
- Velasco Gaztañaga Ignacio
- Velasco Gaztañaga Ignacio
- Vicente Perez Ignacio Otilio
- Viteri Solaun Xabier
- Viudes Simo Emilio
- Ybarra Echevarria Luis
- Zabala Allica Raul
- Zabala Allica Raul
- Zamarron Cassinello Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 58, S 8, H VA 13747, I/A 32 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-47
Información de ARRAIZA RIVERO IÑIGO
Mostramos los datos de ARRAIZA RIVERO IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRAIZA RIVERO IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos