ARRABAL LOPEZ MIGUEL
Informe ejecutivo de ARRABAL LOPEZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARRABAL LOPEZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THYSSENKRUPP GALMED SA | Apoderado Mancomunado | 09/11/2023 | |
THYSSENKRUPP STEEL IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 20/06/2019 | 18/04/2023 |
THYSSENKRUPP GALMED SA | Apoderado Mancomunado | 30/09/2016 | 30/09/2021 |
THYSSENKRUPP GALMED SA | Apoderado Mancomunado | 12/11/2018 | 30/09/2021 |
THYSSENKRUPP GALMED SA | Administrador Unico | 28/09/2018 | 06/08/2021 |
THYSSENKRUPP GALMED SA | Secretario No Consejero | 21/10/2016 | 28/09/2018 |
THYSSENKRUPP GALMED SA | Apoderado | 22/02/2017 | |
THYSSENKRUPP GALMED SA | Apoderado Mancomunado | 26/04/2012 |
VINCULACIONES DE ARRABAL LOPEZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRABAL LOPEZ MIGUEL
Empresa: THYSSENKRUPP GALMED SA
Apoderado Mancomunado
- Arrabal Lopez Miguel
- Felipe Tamarit Jose Angel
- Sanzo Carrasco Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 203, S 8, H V 30893, I/A 67 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-46
Empresa: THYSSENKRUPP STEEL IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Arrabal Lopez Miguel
- Felipe Tamrit Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46751 , F 119, S 8, H B 529711, I/A 5 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-08
Empresa: THYSSENKRUPP GALMED SA
Apoderado Mancomunado
- Arrabal Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 202, S 8, H V 30893, I/A 64 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-46
Empresa: THYSSENKRUPP GALMED SA
Administrador Unico
- Arrabal Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 202, S 8, H V 30893, I/A 63 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-46
Empresa: THYSSENKRUPP STEEL IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46751 , F 118, S 8, H B 529711, I/A 4 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-08
Empresa: THYSSENKRUPP GALMED SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 200, S 8, H V 30893, I/A 60 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-46
Empresa: THYSSENKRUPP GALMED SA
Administrador Unico
- Arrabal Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 197, S 8, H V 30893, I/A 59 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-46
Empresa: THYSSENKRUPP GALMED SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Arrabal Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 197, S 8, H V 30893, I/A 59 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-46
Empresa: THYSSENKRUPP GALMED SA
Apoderado
- Arrabal Lopez Miguel
- Born Wolfgang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 196, S 8, H V 30893, I/A 55 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-46
Empresa: THYSSENKRUPP GALMED SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Arrabal Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 196, S 8, H V 30893, I/A 54 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-46
VER MAS ACTOS
Información de ARRABAL LOPEZ MIGUEL
Mostramos los datos de ARRABAL LOPEZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRABAL LOPEZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos