ARQUILLUE PLO PEDRO ANGEL
Informe ejecutivo de ARQUILLUE PLO PEDRO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARQUILLUE PLO PEDRO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES ELECTRICOS AREG SL | Socio Unico | 10/02/2014 | |
MONTAJES ELECTRICOS AREG SL | Administrador Unico | 10/02/2014 |
VINCULACIONES DE ARQUILLUE PLO PEDRO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARQUILLUE PLO PEDRO ANGEL
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS AREG SL
Administrador Unico
- Arquillue Plo Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4021 , F 215, S 8, H Z 56151, I/A 1 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-50
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS AREG SL
Socio Único
- Arquillue Plo Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4021 , F 215, S 8, H Z 56151, I/A 1 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-50
Administrador Mancomunado
- Arquillue Plo Pedro Angel
- Ibañez Barrado Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 114, S 8, H Z 50047, I/A 2 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-50
Administrador Mancomunado
- Arquillue Plo Pedro Angel
- Ibañez Barrado Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 113, S 8, H Z 50047, I/A 1 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-50
Información de ARQUILLUE PLO PEDRO ANGEL
Mostramos los datos de ARQUILLUE PLO PEDRO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARQUILLUE PLO PEDRO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos