ARQUERO PLACENCIA FRANCISCO
Informe ejecutivo de ARQUERO PLACENCIA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARQUERO PLACENCIA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPARK IBERICA SA | Apoderado Solidario | 20/09/2013 | 06/02/2015 |
SPARK IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 20/09/2013 | 06/02/2015 |
SPARK IBERICA SA | Consejero | 18/02/2014 | 13/01/2015 |
SPARK IBERICA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 18/02/2014 | 13/01/2015 |
ITC 2 SA | Apoderado Mancomunado | 20/09/2013 | 15/05/2014 |
ITC 2 SA | Apoderado Solidario | 20/09/2013 | 15/05/2014 |
SPARK IBERICA SA | Apoderado | 20/09/2013 | |
ITC 2 SA | Apoderado | 16/12/2011 | 20/09/2013 |
OMEXOM ESPAÑA AIE | Liquidador | 01/08/2012 | 01/08/2012 |
OMEXOM ESPAÑA AIE | Administrador Unico | 29/07/2009 | 01/08/2012 |
VINCULACIONES DE ARQUERO PLACENCIA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARQUERO PLACENCIA FRANCISCO
Empresa: SPARK IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Arquero Placencia Francisco
Apoderado Solidario
- Arquero Placencia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 57, S 8, H B 34592, I/A 64 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08
Empresa: SPARK IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arquero Placencia Francisco
- Laurent Clech
Consejero
- Arquero Placencia Francisco
- Bruno Deletang
- Henri Pasquier
- Laurent Clech
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 88, S 8, H B 34592, I/A 63 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-08
Empresa: SPARK IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arquero Placencia Francisco
- Laurent Clech
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 85, S 8, H B 34592, I/A 60 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: SPARK IBERICA SA
Consejero
- Arquero Placencia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 84, S 8, H B 34592, I/A 59 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: SPARK IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Arquero Placencia Francisco
- Artigas Olivares Jordi
- Vidal Ferre Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 83, S 8, H B 34592, I/A 56 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: SPARK IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Arquero Placencia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 82, S 8, H B 34592, I/A 54 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: SPARK IBERICA SA
Apoderado
- Arquero Placencia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 82, S 8, H B 34592, I/A 54 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: ITC 2 SA
Apoderado Solidario
- Arquero Placencia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43016 , F 179, S 8, H B 3580, I/A 47 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-08
Empresa: ITC 2 SA
Apoderado
- Arquero Placencia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43016 , F 179, S 8, H B 3580, I/A 47 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-08
Empresa: ITC 2 SA
Apoderado Mancomunado
- Arquero Placencia Francisco
- Artigas Olivares Jordi
- Vidal Ferre Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43016 , F 178, S 8, H B 3580, I/A 45 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-08
VER MAS ACTOS
Información de ARQUERO PLACENCIA FRANCISCO
Mostramos los datos de ARQUERO PLACENCIA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARQUERO PLACENCIA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos