ARQUE FRANQUESA SALVADOR
Informe ejecutivo de ARQUE FRANQUESA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARQUE FRANQUESA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIFRAN SL | Administrador Unico | 31/12/2021 | |
P. SANGENIS SL | Apoderado | 11/12/2013 |
VINCULACIONES DE ARQUE FRANQUESA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARQUE FRANQUESA SALVADOR
Empresa: ARIFRAN SL
Administrador Unico
- Arque Franquesa Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 209, S 8, H B 94497, I/A 14 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Empresa: P. SANGENIS SL
Apoderado
- Arque Franquesa Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 206, S 8, H L 1716, I/A 12 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-25
Empresa: CONSANVI SL
Liquidador
- Arque Franquesa Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33947 , F 16, S 8, H B 121340, I/A 7 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Empresa: CONSANVI SL
Administrador
- Arque Franquesa Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33947 , F 16, S 8, H B 121340, I/A 7 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Información de ARQUE FRANQUESA SALVADOR
Mostramos los datos de ARQUE FRANQUESA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARQUE FRANQUESA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos