ARPA AZOFRA JOAQUIN
Informe ejecutivo de ARPA AZOFRA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARPA AZOFRA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMAS TOTALES CUARTO MILENIO SL | Administrador Unico | 14/06/2023 | |
THE GREEN BULL COMPANY SL | Administrador Unico | 06/02/2023 | |
REFORMAS INTEGRALES SEGUNDO MILENIO SL | Socio Unico | 11/02/2020 | |
REFORMAS INTEGRALES SEGUNDO MILENIO SL | Administrador Unico | 11/02/2020 | |
REFORMAS SYR ARPA SL | Socio Unico | 18/10/2018 | |
DESARROLLO DE OCIO 2014 SL | Administrador Unico | 26/11/2014 | |
CONFOR HOSTAL SL | Socio Unico | 21/10/2014 | |
CONFOR HOSTAL SL | Administrador Unico | 21/10/2014 |
VINCULACIONES DE ARPA AZOFRA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARPA AZOFRA JOAQUIN
Empresa: REFORMAS TOTALES CUARTO MILENIO SL
Administrador Unico
- Arpa Azofra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4665 , F 44, S 8, H Z 71977, I/A 1 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-50
Empresa: THE GREEN BULL COMPANY SL
Administrador Unico
- Arpa Azofra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4637 , F 129, S 8, H Z 71273, I/A 1 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-50
Administrador Unico
- Arpa Azofra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4454 , F 147, S 8, H Z 66845, I/A 1 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-50
Socio Único
- Arpa Azofra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4454 , F 147, S 8, H Z 66845, I/A 1 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-50
Empresa: ZARAPROEX SL
Apoderado Solidario
- Arpa Azofra Antonio
- Arpa Azofra Joaquin
- Arpa Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 101, S 8, H Z 20753, I/A 15 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-50
Empresa: REFORMAS SYR ARPA SL
Socio Único
- Arpa Azofra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4365 , F 73, S 8, H Z 64554, I/A 1 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-50
Empresa: DESARROLLO DE OCIO 2014 SL
Administrador Unico
- Arpa Azofra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32865 , F 131, S 8, H M 591652, I/A 1 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Empresa: CONFOR HOSTAL SL
Administrador Unico
- Arpa Azofra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32759 , F 12, S 8, H M 589648, I/A 1 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
Empresa: CONFOR HOSTAL SL
Socio Único
- Arpa Azofra Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32759 , F 12, S 8, H M 589648, I/A 1 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
Empresa: EQUIPOS MOVILES DE CAMPAÑA ARPA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3836 , F 131, S 8, H Z 4474, I/A 39 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-50
VER MAS ACTOS
Información de ARPA AZOFRA JOAQUIN
Mostramos los datos de ARPA AZOFRA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARPA AZOFRA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos