AROMIR MASAGUER PEDRO
Informe ejecutivo de AROMIR MASAGUER PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AROMIR MASAGUER PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPING CALA LLEVADO SA | Apoderado Solidario | 12/07/2018 |
VINCULACIONES DE AROMIR MASAGUER PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AROMIR MASAGUER PEDRO
Empresa: AROMIR MASSAGUER SA
Apoderado Solidario
- Aromir Masaguer Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33615 , F 96, S 8, H B 63324, I/A 18 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Empresa: AROMIR MASSAGUER SA
Consejero Delegado
- Aromir Masaguer Pedro
Consejero
- Aromir Masaguer Fidel
- Aromir Masaguer Maria Asuncion
- Aromir Masaguer Pedro
- Aromir Masaguer Tomas
Presidente
Secretario
- Aromir Masaguer Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33615 , F 96, S 8, H B 63324, I/A 17 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-08
Empresa: AROMIR MASSAGUER SA
Consejero Delegado
- Aromir Masaguer Pedro
Consejero
- Aromir Masaguer Fidel
- Aromir Masaguer Maria Asuncion
- Aromir Masaguer Pedro
- Aromir Masaguer Tomas
Presidente
Secretario
- Aromir Masaguer Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33615 , F 95, S 8, H B 63324, I/A 15 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
Empresa: AROMIR MASSAGUER SA
Consejero Delegado
- Aromir Masaguer Fidel
- Aromir Masaguer Pedro
Consejero
- Aromir Masaguer Fidel
- Aromir Masaguer Maria Asuncion
- Aromir Masaguer Pedro
- Aromir Masaguer Tomas
Presidente
Secretario
- Aromir Masaguer Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33615 , F 94, S 8, H B 63324, I/A 14 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Información de AROMIR MASAGUER PEDRO
Mostramos los datos de AROMIR MASAGUER PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AROMIR MASAGUER PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos