AROCHA GARCIA RAFAEL
Informe ejecutivo de AROCHA GARCIA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AROCHA GARCIA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUCEO CABO LA NAO SL | Administrador Unico | 30/10/2015 |
VINCULACIONES DE AROCHA GARCIA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AROCHA GARCIA RAFAEL
Liquidador Unico
- Arocha Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8974, L 6259, F 136, S 8, H V 131893, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46
Administrador Unico
- Arocha Garcia Rafael
Liquidador Unico
- Arocha Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8974, L 6259, F 136, S 8, H V 131893, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46
Empresa: BUCEO CABO LA NAO SL
Administrador Unico
- Arocha Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10026, L 7308, F 113, S 8, H V 167488, I/A 1 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-46
Empresa: BUCEO CABO LA NAO SL
Socio Único
- Arocha Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10026, L 7308, F 113, S 8, H V 167488, I/A 1 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-46
Socio Único
- Arocha Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8974, L 6259, F 135, S 8, H V 131893, I/A 3 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-46
Administrador Unico
- Arocha Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8974, L 6259, F 135, S 8, H V 131893, I/A 2 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-46
Administrador Solidario
- Arocha Garcia Rafael
- Monleon Sancho Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8974, L 6259, F 135, S 8, H V 131893, I/A 2 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-46
Información de AROCHA GARCIA RAFAEL
Mostramos los datos de AROCHA GARCIA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AROCHA GARCIA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos