AROCAS GARCIA ISABEL
Informe ejecutivo de AROCAS GARCIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AROCAS GARCIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIOS EXITENN SL | Administrador Mancomunado | 08/03/2021 | |
COSMELITTE PROFESIONAL SL | Administrador Mancomunado | 08/03/2021 |
VINCULACIONES DE AROCAS GARCIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AROCAS GARCIA ISABEL
Empresa: GUILL MON SL
Administrador Solidario
- Arocas Garcia Isabel
- Guillamon Calvo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4062, L 1374, F 25, S 8, H V 18581, I/A 11 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-46
Empresa: LABORATORIOS EXITENN SL
Administrador Mancomunado
- Arocas Garcia Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6352, L 3657, F 218, S 8, H V 66109, I/A 9 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-46
Empresa: COSMELITTE PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Arocas Garcia Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7552, L 4853, F 49, S 8, H V 91382, I/A 6 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-46
Empresa: GUILL MON SL
Administrador Solidario
- Arocas Garcia Isabel
- Guillamon Calvo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4062, L 1374, F 25, S 8, H V 18581, I/A 10 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-46
Empresa: GUILL MON SL
Administrador Solidario
- Arocas Garcia Isabel
- Ocaña Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4062, L 1374, F 25, S 8, H V 18581, I/A 10 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-46
Empresa: COSMELITTE PROFESIONAL SL
Administrador Solidario
- Arocas Garcia Isabel
- Ocaña Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7552, L 4853, F 48, S 8, H V 91382, I/A 4 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-46
Empresa: LABORATORIOS EXITENN SL
Administrador Solidario
- Arocas Garcia Isabel
- Ocaña Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6352, L 3657, F 218, S 8, H V 66109, I/A 7 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-46
Empresa: LABORATORIOS EXITENN SL
Administrador Solidario
- Arocas Garcia Isabel
- Ocaña Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6352, L 3657, F 217, S 8, H V 66109, I/A 6 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-46
Empresa: GUILL MON SL
Administrador Solidario
- Arocas Garcia Isabel
- Ocaña Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4062, L 1374, F 25, S 8, H V 18581, I/A 9 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-46
Empresa: COSMELITTE PROFESIONAL SL
Administrador Solidario
- Arocas Garcia Isabel
- Ocaña Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7552, L 4853, F 48, S 8, H V 91382, I/A 3 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-46
Información de AROCAS GARCIA ISABEL
Mostramos los datos de AROCAS GARCIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AROCAS GARCIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos