AROCAS FERNANDEZ JOSE
Informe ejecutivo de AROCAS FERNANDEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AROCAS FERNANDEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALALAIKA MEDIA SL | Administrador Solidario | 08/10/2013 | |
963 ENTORNO DIGITAL Y OCIO EN LA RED SL | Administrador Mancomunado | 04/06/2009 |
VINCULACIONES DE AROCAS FERNANDEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AROCAS FERNANDEZ JOSE
Empresa: COCKTAIL MEDIA SERVICE SL
Liquidador Unico
- Arocas Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9593, L 6875, F 177, S 8, H V 152721, I/A 3 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-46
Empresa: COCKTAIL MEDIA SERVICE SL
Administrador Solidario
- Arocas Fernandez Jose
- Castro Rodriguez Victor Jose
- Ponce Benet Jose Antonio
Liquidador Unico
- Arocas Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9593, L 6875, F 177, S 8, H V 152721, I/A 3 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-46
Empresa: BALALAIKA MEDIA SL
Administrador Solidario
- Arocas Fernandez Jose
- Ponce Benet Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9689, L 6971, F 63, S 8, H V 155966, I/A 1 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-46
Empresa: COCKTAIL MEDIA SERVICE SL
Administrador Solidario
- Arocas Fernandez Jose
- Castro Rodriguez Victor Jose
- Ponce Benet Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9593, L 6875, F 176, S 8, H V 152721, I/A 2 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-46
Administrador Mancomunado
- Arocas Fernandez Jose
- Ponce Benet Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9049, L 6333, F 146, S 8, H V 134384, I/A 1 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-46
Información de AROCAS FERNANDEZ JOSE
Mostramos los datos de AROCAS FERNANDEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AROCAS FERNANDEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos