ARNUNCIO PERUJO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ARNUNCIO PERUJO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARNUNCIO PERUJO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPACTO PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 29/02/2016 | |
MILENIUM LIGHT SL | Administrador Unico | 17/06/2013 | |
LED AND LED TRADE SL | Administrador Solidario | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE ARNUNCIO PERUJO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNUNCIO PERUJO FRANCISCO JAVIER
Empresa: IMPACTO PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Arnuncio Perujo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19174 , F 222, S 8, H M 335630, I/A B (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Empresa: MILENIUM LIGHT SL
Administrador Unico
- Arnuncio Perujo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16353 , F 195, S 8, H M 277862, I/A B (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Empresa: LED AND LED TRADE SL
Administrador Solidario
- Arnuncio Perujo Francisco Javier
- Hernan Hernan Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24511 , F 4, S 8, H M 441001, I/A 2 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Información de ARNUNCIO PERUJO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ARNUNCIO PERUJO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNUNCIO PERUJO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos