ARNOUD MARTIN GRIFFIOEN
Informe ejecutivo de ARNOUD MARTIN GRIFFIOEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARNOUD MARTIN GRIFFIOEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ODYSSEY GRANVIA DE L'H SL | Administrador Unico | 03/05/2024 | |
ODYSSEY CALLE DE PERU SL | Administrador Unico | 03/05/2024 | |
ODYSSEY ALCAIDESA SL | Administrador Unico | 02/05/2024 | |
ODYSSEY GRANVIA DE L'H SL | Apoderado Mancomunado | 22/01/2024 | |
ODYSSEY ALCAIDESA SL | Apoderado Mancomunado | 17/01/2024 | |
ODYSSEY CALLE DE PERU SL | Apoderado Mancomunado | 16/01/2024 |
VINCULACIONES DE ARNOUD MARTIN GRIFFIOEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNOUD MARTIN GRIFFIOEN
Empresa: ODYSSEY GRANVIA DE L'H SL
Administrador Unico
- Arnoud Martin Griffioen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47199 , F 143, S 8, H B 544469, I/A 5 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: ODYSSEY CALLE DE PERU SL
Administrador Unico
- Arnoud Martin Griffioen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47197 , F 143, S 8, H B 544377, I/A 6 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: ODYSSEY ALCAIDESA SL
Administrador Unico
- Arnoud Martin Griffioen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 165, S 8, H CA 60638, I/A 4 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-11
Empresa: ODYSSEY ALCAIDESA SL
Apoderado Mancomunado
- Arnoud Martin Griffioen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 163, S 8, H CA 60638, I/A 2 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-11
Empresa: ODYSSEY CALLE DE BALMES SL
Apoderado Mancomunado
- Arnoud Martin Griffioen
- Maarten Alexander Verspyck Mijnssen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47199 , F 134, S 8, H B 544469, I/A 3 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Empresa: ODYSSEY CALLE DE PERU SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Escudero Sandra
- Arnoud Martin Griffioen
- Iglesias Moreno Nuria
- Maarten Alexander Verspyck Mijnssen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47197 , F 52, S 8, H B 544377, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Información de ARNOUD MARTIN GRIFFIOEN
Mostramos los datos de ARNOUD MARTIN GRIFFIOEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNOUD MARTIN GRIFFIOEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos