ARNOLDI PRADO DELFINA
Informe ejecutivo de ARNOLDI PRADO DELFINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARNOLDI PRADO DELFINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHIBA CONSULTORES SL | Socio Unico | 30/11/2011 |
VINCULACIONES DE ARNOLDI PRADO DELFINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNOLDI PRADO DELFINA
Empresa: ERIDIUM-PHOTONICS SL
Liquidador
- Arnoldi Prado Delfina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5264, L 4171, F 114, S 8, H MA122717, I/A 2 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-29
Empresa: ERIDIUM-PHOTONICS SL
Administrador Unico
- Arnoldi Prado Delfina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5264, L 4171, F 114, S 8, H MA122717, I/A 2 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-29
Empresa: CHIBA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Arnoldi Prado Delfina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29408 , F 75, S 8, H M 529332, I/A 2 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Empresa: ERIDIUM-PHOTONICS SL
Administrador Unico
- Arnoldi Prado Delfina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5264, L 4171, F 113, S 8, H MA122717, I/A 1 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-29
Empresa: CHIBA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Arnoldi Prado Delfina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29408 , F 72, S 8, H M 529332, I/A 1 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Empresa: CHIBA CONSULTORES SL
Socio Único
- Arnoldi Prado Delfina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29408 , F 72, S 8, H M 529332, I/A 1 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Información de ARNOLDI PRADO DELFINA
Mostramos los datos de ARNOLDI PRADO DELFINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNOLDI PRADO DELFINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos