ARNELA SOLE JULIO
Informe ejecutivo de ARNELA SOLE JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARNELA SOLE JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARNELA COLL SL | Presidente | 29/05/2018 | |
ARNELA COLL SL | Consejero | 29/05/2018 |
VINCULACIONES DE ARNELA SOLE JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNELA SOLE JULIO
Empresa: ARNELA COLL SL
Consejero
- Arnela Coll Luis
- Arnela Sole Julio
- Zanfa Jimenez Xavier
Presidente
- Arnela Sole Julio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32616 , F 76, S 8, H B 211262, I/A 10 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-08
Empresa: MATERIALES Y HERRAMIENTAS TECNO SL
Consejero Delegado
- Arnela Sole Julio
- DAGAS BALIUS JOAN
Consejero
- Arnela Sole Julio
- DAGAS BALIUS ANDREU
- DAGAS BALIUS JOAN
- GRINSEL INVEST SL
Presidente
- Arnela Sole Julio
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39938 , F 66, S 8, H B 357562, I/A 4 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Empresa: MATERIALES Y HERRAMIENTAS TECNO SL
Consejero Delegado
- Arnela Sole Julio
- DAGAS BALIUS JOAN
Consejero
- Arnela Sole Julio
- DAGAS BALIUS ANDREU
- DAGAS BALIUS JOAN
- GRINSEL INVEST SL
Presidente
- Arnela Sole Julio
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39938 , F 64, S 8, H B 357562, I/A 2 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08
Información de ARNELA SOLE JULIO
Mostramos los datos de ARNELA SOLE JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNELA SOLE JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos