ARNEDO SANCHEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de ARNEDO SANCHEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARNEDO SANCHEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO 2000 SL | Apoderado | 19/12/2022 | |
LA MODA 92 SL | Consejero Delegado | 02/04/2014 | 15/12/2022 |
LA MODA 92 SL | Consejero | 02/04/2014 | 15/12/2022 |
LA MODA 92 SL | Presidente | 02/04/2014 | 15/12/2022 |
UNION QUIMICO FARMACEUTICA SA | Apoderado | 03/04/2017 | |
PUERTO 2000 SL | Consejero | 22/04/2014 | 22/12/2016 |
PUERTO 2000 SL | Secretario | 22/04/2014 | |
PUERTO 2000 SL | Consejero Delegado Solidario | 22/04/2014 | |
LA MODA 92 SL | Presidente | 02/04/2014 | |
LA MODA 92 SL | Consejero | 02/04/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARNEDO SANCHEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNEDO SANCHEZ JUAN JOSE
Empresa: PUERTO 2000 SL
Apoderado
- Arnedo Sanchez Juan Jose
- Arnedo Soriano Elena
- Arnedo Soriano Elena
- De Teran Troyano Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30641 , F 168, S 8, H M 66074, I/A 24 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: UNION QUIMICO FARMACEUTICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 45, S 8, H B 61992, I/A 147 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-08
Empresa: PUERTO 2000 SL
Consejero
- Arnedo Sanchez Juan Jose
- Arnedo Soriano Elena
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30641 , F 164, S 8, H M 66074, I/A 18 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Empresa: PUERTO 2000 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arnedo Sanchez Juan Jose
- Arnedo Soriano Elena
- De Teran Troyano Fernando
- RAGARSA ASESORES SL
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30641 , F 162, S 8, H M 66074, I/A 14 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-28
Empresa: PUERTO 2000 SL
Consejero Delegado Solidario
- Arnedo Sanchez Juan Jose
- De Teran Y Troyano Fernando
Consejero
- Arnedo Sanchez Juan Jose
- Boyer Arnedo Laura
- Boyer Arnedo Miguel
- De Teran Y Troyano Fernando
Presidente
Secretario
- Arnedo Sanchez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30641 , F 162, S 8, H M 66074, I/A 14 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-28
Empresa: LA MODA 92 SA
Consejero
- Arnedo Sanchez Juan Jose
- Boyer Arnedo Laura
- Boyer Arnedo Miguel
Presidente
- Arnedo Sanchez Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3997 , F 82, S 8, H M 66847, I/A 11 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Empresa: LA MODA 92 SA
Administrador Unico
Consejero Delegado
- Arnedo Sanchez Juan Jose
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3997 , F 82, S 8, H M 66847, I/A 11 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Empresa: LA MODA 92 SA
Consejero Delegado
- Arnedo Sanchez Juan Jose
Consejero
- Arnedo Sanchez Juan Jose
- Boyer Arnedo Laura
- Boyer Arnedo Miguel
Presidente
- Arnedo Sanchez Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3997 , F 82, S 8, H M 66847, I/A 11 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Empresa: EDITORIAL DE NEGOCIOS SL
Consejero
- Arnedo Sanchez Juan Jose
- Arnedo Soriano Elena
- Gonzalez Armas Antonio
Presidente
- Arnedo Sanchez Juan Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24291 , F 158, S 8, H M 76731, I/A 10 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-28
Información de ARNEDO SANCHEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de ARNEDO SANCHEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNEDO SANCHEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos