ARNAUS SALADICH IGNACIO
Informe ejecutivo de ARNAUS SALADICH IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARNAUS SALADICH IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEDOC ARNARS SL | Administrador Solidario | 01/10/2015 | |
ARNARS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 07/11/2014 |
VINCULACIONES DE ARNAUS SALADICH IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAUS SALADICH IGNACIO
Empresa: SEDOC ARNARS SL
Administrador Solidario
- Arnaus Saladich Ignacio
- De Codes Lopez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45002 , F 146, S 8, H B 473900, I/A 1 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-08
Empresa: ARNARS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Arnaus Saladich Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42197 , F 151, S 8, H B 403690, I/A 3 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Empresa: ARNARS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Arnaus Saladich Ignacio
- Brugada Belmonte Narciso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42197 , F 151, S 8, H B 403690, I/A 2 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alvarez Corchero Manuel
- Ballesteros Torres Gregorio
- Ballesteros Torres Gregorio
- Batlle Homs Maria Pilar
- Batlle Homs Maria Pilar
- Berdugo Garcia Juan Carlos
- Bravos Arias Jose Ramon
- Cabañero Gonzalez Francisco Fernando
- Cabañero Gonzalez Francisco Fernando
- Cabezon Santa Ana Eva
- Delgado Donoso Elena Belen
- Fernandez Cuartero Eva
- Gonzalez Carrillo Mireia
- Hervas Gutierrez Agustin
- Hervas Gutierrez Agustin
- Lomba De Teresa Silvia
- Lopez Zaragoza Maria Rosario
- Lucas Amieiro Carmen Jesus
- Meneses Jimenez Felix
- Merino Santillana Eva
- Roman Vazquez Manuel
- Sanz Sanchez Maria Penelope
- Tomas Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27363 , F 118, S 8, H M 2715, I/A 2290 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
Empresa: ARNARS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Arnaus Saladich Ignacio
- Brugada Belmonte Narciso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42197 , F 150, S 8, H B 403690, I/A 1 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Empresa: BANCOPOPULAR-E SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnaus Saladich Ignacio
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26935 , F 160, S 8, H M 198598, I/A 145 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ares Garcia Alberto
- Armesto Diaz Juan Ramon
- Arnaus Saladich Ignacio
- Barcina Rodiño Patricia
- Barrera Velazquez Javier
- Bartrina Carvajal Ariadna
- Boix Marcos Gerard
- Borras Enguix Virginia
- Campos Rudas Reyes
- Cano Garcia Jose
- Comin Exposito Marta Olga
- Encinas Ramos Alejandro
- Galisteo Gomez Fatima
- Garcia Martinez Ainoa
- Gonzalez Espino Davinia Del Carmen
- Gonzalez Garcia Raquel
- Gonzalez Ruiz Berta
- Gravalos Del Pino Cristina
- Hackner Moreno Daniel Mark
- Hernandez San Millan David
- Idoyaga Erecacho Oier
- Jimenez Serrano Maria Del Carmen
- Lafuente Nieto Patricia
- Lopez Acien Nuria
- Luis Rodriguez Francisco Jose
- Martin Gonzalez Nieves Concepcion
- Martin Jimenez Luis Miguel
- Mas Hernandez Maria Montserrat
- Mata Gomez Nuria
- Medina Garcia Israel
- Menendez Lisardo Guillermo Lesme
- Merino Lopez Francisco Javier
- Mira Romero Beatriz
- Montecelo Malvesado Yolanda
- Morell Muñoz Cristina
- Moretti Gabriela
- Palomar Sanchis Elena
- Piris Padero David
- Plaza Isidro Antonio
- Redondo Vicente Marta
- Rodriguez Garcia Maria Del Carmen
- Romero Martinez Eduardo
- Sampayo Rodriguez Carlos
- San Nazario Ortiz Fancisco Javier
- Sanchez Benitez Anna Isabel
- Santibañez Morcillo Estela
- Santos Zulaica Maria
- Tabanera De Lucio David
- Tejero Vadillo Maria Estibaliz
- Vilches Alonso Manuel
- Ziluaga Puente Aurkene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26165 , F 101, S 8, H M 2715, I/A 2172 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-28
Empresa: BANCOPOPULAR-E SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alfaro Perez Miguel
- Alvarez Perez Laura
- Ampudia Riego Ricardo
- Arnaus Saladich Ignacio
- Burguillos Lopez De Pantoja Maria Angeles
- Cardenas Gomez Sara
- Corcovado Bravo Maria Gema
- Francisco Manzano Cecilia
- Garcia Barquilla Susana
- Gomez Martinez Juan Jose
- Gomez Terrel Raquel
- Gonzalez Sanchez Roberto Carlos
- Guerra Moreno Maria Soledad
- Hernandez Rodriguez Maria Del Pilar
- Hernando Paniagua Marta
- Jimenez Martin Marta
- Lopez Duarte Ruben
- Luengo Tapia Maria Aranzazu
- Luis Rodriguez Francisco Jose
- Matarranz Sanz Jose Maria
- Mir Arias Joan Antoni
- Mohandas Mirchandani Suresh
- Moreno De Las Heras Raul
- Moreno Guillen Belen
- Prieto Martin Manuel-jesus
- Pueyo Candil Maria Esther
- Rodriguez Carro Santos
- Rodriguez Pedrosillo Elena
- Sanchez Jimenez Jose Enrique
- Sancho Rincon Eduardo
- Serrano Lara Francisco Luis
- Vazquez Balaña Jose Alberto
- Villasante Segarra Ruth Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24666 , F 57, S 8, H M 198598, I/A 133 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-28
Información de ARNAUS SALADICH IGNACIO
Mostramos los datos de ARNAUS SALADICH IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAUS SALADICH IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos