ARNAU OLIVE MARINA
Informe ejecutivo de ARNAU OLIVE MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARNAU OLIVE MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORMACIO I TREBALL EMPRESA D'INSERCIO SL | Apoderado Mancomunado | 14/12/2023 | |
FIT TEXTIL E.I. SL | Apoderado Mancomunado | 29/11/2023 | |
RECIBAIX EMPRESA D'INSERCIO SL | Apoderado Mancomunado | 28/11/2023 | |
LABORAFIT SL | Representante | 11/07/2023 | |
INSTITUT DE FORMACIO PER L'INSERCIO LABORAL SL | REPR.143 RRM | 14/02/2023 | |
FIT TEXTIL E.I. SL | REPR.143 RRM | 14/02/2023 | |
RECIBAIX EMPRESA D'INSERCIO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/12/2021 | |
FIT TEXTIL E.I. SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2021 | |
FORMACIO I TREBALL EMPRESA D'INSERCIO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2021 |
VINCULACIONES DE ARNAU OLIVE MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAU OLIVE MARINA
Apoderado Mancomunado
- Ariño Chela Laia
- Arnau Olive Marina
- Garcia Moya Emilia
- Puig Vidal Xavier
- Veciana Botet Paula
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38438 , F 99, S 8, H B 319092, I/A 14 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: FIT TEXTIL E.I. SL
Apoderado Mancomunado
- Ariño Chela Laia
- Arnau Olive Marina
- Garcia Moya Emilia
- Puig Vidal Xavier
- Veciana Botet Paula
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48077 , F 147, S 8, H B 424044, I/A 9 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
Empresa: RECIBAIX EMPRESA D'INSERCIO SL
Apoderado Mancomunado
- Ariño Chela Laia
- Arnau Olive Marina
- Garcia Moya Emilia
- Puig Vidal Xavier
- Veciana Botet Paula
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37460 , F 37, S 8, H B 211786, I/A 17 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: LABORAFIT SL
Representante
- Arnau Olive Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40585 , F 48, S 8, H M 720279, I/A 6 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-28
Empresa: ROBA AMIGA EMPRESA D'INSERCIO SL
REPR.143 RRM
- Arnau Olive Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48077 , F 147, S 8, H B 424044, I/A 6 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
REPR.143 RRM
- Arnau Olive Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42739 , F 113, S 8, H B 411371, I/A 6 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
Empresa: RECIBAIX EMPRESA D'INSERCIO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnau Olive Marina
- Puig Vidal Xavier
- Veciana Botet Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37460 , F 34, S 8, H B 211786, I/A 14 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Empresa: ROBA AMIGA EMPRESA D'INSERCIO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnau Olive Marina
- Puig Vidal Xavier
- Veciana Botet Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43147 , F 95, S 8, H B 424044, I/A 5 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnau Olive Marina
- Puig Vidal Xavier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38114 , F 86, S 8, H B 319092, I/A 11 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-08
Información de ARNAU OLIVE MARINA
Mostramos los datos de ARNAU OLIVE MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAU OLIVE MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos