ARNAU MARCO MONTSERRAT
Informe ejecutivo de ARNAU MARCO MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARNAU MARCO MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INTEGRAL DEL MAESTRAT SLP | Socio Unico | 17/05/2023 | |
GESTION INTEGRAL DEL MAESTRAT SLP | Administrador Unico | 29/05/2020 |
VINCULACIONES DE ARNAU MARCO MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAU MARCO MONTSERRAT
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arnau Marco Montserrat
- Arnau Marco Montserrat
- Arnau Marco Montserrat
- Arnau Marco Montserrat
- Arnau Marco Montserrat
- Cruelles Vidal Pau
- Cruelles Vidal Pau
- Cruelles Vidal Pau
- Cruelles Vidal Pau
- Cruelles Vidal Pau
- Gomez Perez Jose Manuel
- Gomez Perez Jose Manuel
- Gomez Perez Jose Manuel
- Gomez Perez Jose Manuel
- Moreno Marmol Juan Antonio
- Moreno Marmol Juan Antonio
- Moreno Marmol Juan Antonio
- Moreno Marmol Juan Antonio
- Moreno Marmol Juan Antonio
- Moreno Marmol Juan Antonio
- Moreno Marmol Juan Antonio
- Moreno Marmol Juan Antonio
- Ocaña De Mula Mario
- Ocaña De Mula Mario
- Ocaña De Mula Mario
- Ocaña De Mula Mario
- Ocaña De Mula Mario
- Peralta Torres Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 418414, I/A 745 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 418414, I/A 744 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: GESTION INTEGRAL DEL MAESTRAT SLP
Soc.Prof.
- Arnau Marco Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076, L 640, F 137, S 8, H CS 17988, I/A 6 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-12
Empresa: GESTION INTEGRAL DEL MAESTRAT SLP
Socio Único
- Arnau Marco Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076, L 640, F 137, S 8, H CS 17988, I/A 6 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-12
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Arnau Marco Montserrat
- Rodriguez Martin Pablo
- Serrano Oliver Rosa Maria
- Ubero Azcon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48051 , F 190, S 8, H B 418414, I/A 515 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Arnau Marco Montserrat
- Rodriguez Martin Pablo
- Serrano Oliver Rosa Maria
- Ubero Azcon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48051 , F 189, S 8, H B 418414, I/A 514 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Calleja Igor
- Alba Del Rey Luis
- Algarra Gil Esther
- Alonso Alvarez Gonzalo
- Alonso Hervas Angel Bienvenido
- Amat Dengra Oscar
- Amores Rincon Miguel
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Arnau Marco Montserrat
- Arranz Martinez Sara
- Avila Delgado Eduardo
- Baro Casals Guillermo
- Bernal Guerrero Paula
- Blanco Jimenez Jose Manuel
- Blas Bouzas Ander
- Blas Bouzas Zuriñe
- Bonet Navarro Cristina
- Borges Gutierrez Francisco Javier
- Calabuig Garrido Patricia
- Caldera Rodriguez Ana
- Caldes Llopis Maria Dolores
- Calles Gonzalez Andres
- Cartagena Puerta Ana
- Casadevall Gubau Pilar
- Casas De La Cruz Jose Luis
- Castro Vicente Alfonso
- Cecilia Dominguez Cristina
- Coca Saez De Albeniz Jordi
- Conde Pradillo Fernando
- Cordero Alvarez Rafael
- Cortes Vega Rosalia
- Cuesta Espiñeira Carlos
- Diaz Portillo Salvador
- Duran Cabello Manuel
- Erra Font Dolca
- Espinosa De Los Monteros Choza Rosa Maria
- Esteban Sanchez Candida
- Fernandez Ayala Carlos
- Fernandez Barrio Alba
- Fernandez Bastida Jesus
- Fernandez Sanchez Luis Agustin
- Ferreiro Castiñeiras Rosa
- Font Vidal Miquel
- Fortuny Esbert Frederic
- Gallego Blanco Rafael
- Gallego Cabello Rafael
- Garcia Ares Alfredo
- Garcia Medialdea Martin Jose
- Gomez Canales Juan Vicente
- Gonzalez I Burgada Josep Maria
- Gonzalez Lago Pastora
- Hernandez Assiego Rafael
- Hernandez Novo Cristina
- Herrero Barrio Fernando Manuel
- Higueras Diaz Maria Victoria
- Higueras Jimenez Jessica
- Irazoqui Carrero Marina
- Jordan Valdizan Emilio
- Lendinez Toharias Olimpia
- Liñan Medina Pablo
- Lois Losada Jose Luis
- Lopez De Los Reyes Luis
- Lopez-francia Nuño Ana- Maria
- Lopez Ortega Benito Blas
- Lozano Perez Estela
- Luri Iborra Helena Maria
- Machin Vico Natalia
- Madinabeitia Echevarria Isabel
- Madrid Sanahuja Maria Del Mar
- Manuel Molina Serrano
- Mari Torres Maria Del Pilar
- Martinez Barco Benito Cosme
- Martinez Jarque Javier
- Martinez Jarque Yolanda
- Martinez Lucas Javier
- Merino Martin Walter
- Morillo Vergara Mari Carmen
- Mota Fernandez Reyes
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Muro Lucas Alberto Baltasar
- Naranjo Cruz Antonio Jesus
- Obiols Maymi Antoni
- Ordoño Paredes Virginia Maria
- Ortega Garcia Inmaculada
- Padron Armas Nezoya
- Palazon Armas Eva
- Palop Rodriguez Basilio Jose
- Palop Rodriguez Juan Bautista
- Peñuela Calderon Rafael
- Peralta Blanc Maria Jose
- Pons Pons Maria De Lluc
- Prats Recasens Maria Del Cami
- Rius Raventos Jordi
- Rivas De La Oliva Juan Jose
- Rodriguez Herrero Maria Del Carmen
- Romero Soriano Marco Antonio
- Ruiz Ramos Elena
- Saiz Murga Solange
- Salinas Badia Oriol
- Sanchez Montoya Josefa
- Sanllehy Reig Jose Javier
- Sanso Sancho Vicente
- Santisteban Lopez Magdalena
- Sastre Mas Maria Del Carmen
- Torres Picon Maria Angeles
- Ubero Azcon Rafael
- Valero Gonzalez Maria Luisa
- Vazquez Marquez Rocio
- Vega Toca Alvaro
- Vidal Pintaluba Maria
- Zarza Torres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48051 , F 185, S 8, H B 418414, I/A 509 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Arnau Marco Montserrat
- Rodriguez Martin Pablo
- Ubero Azcon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48051 , F 184, S 8, H B 418414, I/A 507 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Arnau Marco Montserrat
- Rodriguez Martin Pablo
- Serrano Oliver Rosa Maria
- Ubero Azcon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48051 , F 183, S 8, H B 418414, I/A 506 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Arnau Marco Montserrat
- Rodriguez Martin Pablo
- Serrano Oliver Rosa Maria
- Ubero Azcon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48051 , F 182, S 8, H B 418414, I/A 505 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
VER MAS ACTOS
Información de ARNAU MARCO MONTSERRAT
Mostramos los datos de ARNAU MARCO MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAU MARCO MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos