ARNAU MANRESA ORIOL
Informe ejecutivo de ARNAU MANRESA ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARNAU MANRESA ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCALE COMPETITION XTREME SL | Apoderado Solidario | 22/10/2019 | |
IBERTREN MODELISMO SL | Administrador Unico | 13/02/2014 | |
AMBRO INVEST SL | Administrador Unico | 19/12/2013 |
VINCULACIONES DE ARNAU MANRESA ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAU MANRESA ORIOL
Empresa: SCALE COMPETITION XTREME SL
Apoderado Solidario
- Arnau Manresa Jose Maria
- Arnau Manresa Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35114 , F 17, S 8, H M 631493, I/A 6 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: IMPELO SL
REPR.143 RRM
- Arnau Manresa Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36516 , F 138, S 8, H B 58604, I/A 21 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-08
Empresa: IMPELO SL
Liquidador
REPR.143 RRM
- Arnau Manresa Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36516 , F 138, S 8, H B 58604, I/A 20 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-08
Empresa: SCALE COMPETITION XTREME SL
Administrador Solidario
- Arnau Manresa Josep Maria
- Arnau Manresa Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35114 , F 16, S 8, H M 631493, I/A 5 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Empresa: MANCHESTER BRIDGE SL
Administrador Solidario
- Arnau Manresa Josep Maria
- Arnau Manresa Luis Maria
- Arnau Manresa Oriol
- De Cambra Anton Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35114 , F 15, S 8, H M 631493, I/A 2 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Empresa: IBERTREN MODELISMO SL
Administrador Unico
- Arnau Manresa Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36277 , F 107, S 8, H B 283323, I/A 10 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: AMBRO INVEST SL
Administrador Unico
- Arnau Manresa Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44058 , F 137, S 8, H B 445960, I/A 1 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-08
Empresa: IBERTREN MODELISMO SL
Administrador Unico
- Arnau Manresa Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36277 , F 106, S 8, H B 283323, I/A 9 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Información de ARNAU MANRESA ORIOL
Mostramos los datos de ARNAU MANRESA ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAU MANRESA ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos