ARNAU MANRESA LLUIS MARIA
Informe ejecutivo de ARNAU MANRESA LLUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARNAU MANRESA LLUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA ARME SL | Administrador Solidario | 12/11/2014 | 08/01/2019 |
TECNITOYS JUGUETES SA | Consejero | 11/12/2012 |
VINCULACIONES DE ARNAU MANRESA LLUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAU MANRESA LLUIS MARIA
Empresa: INMOBILIARIA ARME SL
Administrador Solidario
- Arnau Manresa Josep Maria
- Arnau Manresa Lluis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 144, S 8, H B 41081, I/A 23 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Empresa: INMOBILIARIA ARME SL
Administrador Solidario
- Arnau Manresa Josep Maria
- Arnau Manresa Lluis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 143, S 8, H B 41081, I/A 22 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Empresa: TECNITOYS JUGUETES SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42999 , F 135, S 8, H B 14123, I/A 90 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Información de ARNAU MANRESA LLUIS MARIA
Mostramos los datos de ARNAU MANRESA LLUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAU MANRESA LLUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos