ARNAU BELTRAN VICENTE RAUL
Informe ejecutivo de ARNAU BELTRAN VICENTE RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARNAU BELTRAN VICENTE RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATUTAPA SL | Administrador Unico | 21/11/2023 | |
RENEW GABACHO SL | Administrador Solidario | 23/03/2022 | |
PALTA RECOLETA SL | Administrador Solidario | 07/05/2020 | |
FOUR-USA SL | Administrador Solidario | 13/11/2018 |
VINCULACIONES DE ARNAU BELTRAN VICENTE RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAU BELTRAN VICENTE RAUL
Empresa: PATUTAPA SL
Administrador Unico
- Arnau Beltran Vicente Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 1384, F 23, S 8, H CS 43474, I/A 3 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-12
Empresa: PATUTAPA SL
Administrador Solidario
- Arnau Beltran Vicente Raul
- Colmenares Gonzalez Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 1384, F 23, S 8, H CS 43474, I/A 3 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-12
Empresa: RENEW GABACHO SL
Administrador Solidario
- Arnau Beltran Vicente Raul
- Colmenares Gonzalez Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 53, S 8, H LO 19097, I/A 2 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-26
Empresa: PATUTAPA SL
Administrador Solidario
- Arnau Beltran Vicente Raul
- Colmenares Gonzalez Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 1384, F 17, S 8, H CS 43474, I/A 1 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-12
Empresa: MORELLI MODA SL
Administrador Solidario
- Arnau Beltran Vicente Raul
- Camara Nieto Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 92, S 8, H CA 54062, I/A 4 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-11
Empresa: PALTA RECOLETA SL
Administrador Solidario
- Arnau Beltran Vicente Raul
- Mangriñan Borras Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814, L 1374, F 68, S 8, H CS 43073, I/A 1 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-12
Empresa: FOUR-USA SL
Administrador Solidario
- Arnau Beltran Vicente Raul
- Garcia Herrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773, L 1334, F 59, S 8, H CS 41519, I/A 1 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-12
Empresa: MORELLI MODA SL
Administrador Solidario
- Arnau Beltran Vicente Raul
- Camara Nieto Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739, L 1300, F 205, S 8, H CS 40361, I/A 2 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-12
Empresa: MORELLI MODA SL
Administrador Unico
- Arnau Beltran Vicente Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739, L 1300, F 205, S 8, H CS 40361, I/A 2 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-12
Empresa: MORELLI MODA SL
Administrador Unico
- Arnau Beltran Vicente Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739, L 1300, F 202, S 8, H CS 40361, I/A 1 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-12
Información de ARNAU BELTRAN VICENTE RAUL
Mostramos los datos de ARNAU BELTRAN VICENTE RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAU BELTRAN VICENTE RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos