ARNANZ AYUSO MARIA GLORIA
Informe ejecutivo de ARNANZ AYUSO MARIA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARNANZ AYUSO MARIA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESPROTECO SL | Consejero | 03/04/2018 | |
MARCAS Y ARTICULOS DE SELECCION SL | Administrador Mancomunado | 26/06/2017 |
VINCULACIONES DE ARNANZ AYUSO MARIA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNANZ AYUSO MARIA GLORIA
Empresa: GESPROTECO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 118, S 8, H TO 18368, I/A 7 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-45
Empresa: GESPROTECO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 118, S 8, H TO 18368, I/A 7 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-45
Empresa: MARCAS Y ARTICULOS DE SELECCION SL
Administrador Mancomunado
- Arnanz Ayuso Jose Javier
- Arnanz Ayuso Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 82, S 8, H TO 32240, I/A 5 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-45
Empresa: GESPROTECO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1141 , F 200, S 8, H TO 18368, I/A 6 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-45
Empresa: PAN-PAN CU-CU SL
Liquidador
- Arnanz Ayuso Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 8, S 8, H TO 17360, I/A 2 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-45
Empresa: PAN-PAN CU-CU SL
Administrador Unico
- Arnanz Ayuso Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 8, S 8, H TO 17360, I/A 2 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-45
Información de ARNANZ AYUSO MARIA GLORIA
Mostramos los datos de ARNANZ AYUSO MARIA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNANZ AYUSO MARIA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos