ARNAL CAMPOS CARLOS
Informe ejecutivo de ARNAL CAMPOS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE ARNAL CAMPOS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAL CAMPOS CARLOS
Empresa: REMLE SA
Apoderado Mancomunado
- Arnal Campos Carlos
- Lopez Acon Carlos
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34517 , F 180, S 8, H B 4400, I/A 59 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-08
Empresa: REMLE SA
Apoderado Mancomunado
- Arnal Campos Carlos
- Buendia Alfonso Alexandre
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34517 , F 179, S 8, H B 4400, I/A 56 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Empresa: REMLE SA
Apoderado Solidario
- Arnal Campos Carlos
- Pascual Carchenilla Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34517 , F 178, S 8, H B 4400, I/A 55 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-08
Empresa: REMLE SA
Apoderado
- Arnal Campos Carlos
- Lopez Acon Carlos
- Pascual Carchenilla Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34088 , F 117, S 8, H B 4400, I/A 51 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-08
Empresa: REMLE SA
Apoderado Mancomunado
- Arnal Campos Carlos
- Lopez Acon Carlos
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34088 , F 116, S 8, H B 4400, I/A 50 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-08
Información de ARNAL CAMPOS CARLOS
Mostramos los datos de ARNAL CAMPOS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAL CAMPOS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos