ARNAIZ PADILLA CARLOS
Informe ejecutivo de ARNAIZ PADILLA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARNAIZ PADILLA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPERBARIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2018 | 22/05/2018 |
HIPERBARIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/04/2018 | 22/05/2018 |
HIPERBARIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/05/2018 | |
HIPERBARIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2018 | 22/05/2018 |
VINCULACIONES DE ARNAIZ PADILLA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAIZ PADILLA CARLOS
Empresa: HIPERBARIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnaiz Padilla Carlos
- Arnaiz Padilla Carlos
- Arnaiz Padilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 744, L 535, F 181, S 8, H BU 508, I/A 58 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-09
Empresa: HIPERBARIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnaiz Padilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695, L 486, F 121, S 8, H BU 508, I/A 55 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-09
Empresa: HIPERBARIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnaiz Padilla Carlos
- Fernandez Mayoralas Gomez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695, L 486, F 120, S 8, H BU 508, I/A 54 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-09
Empresa: HIPERBARIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnaiz Padilla Carlos
- Romero Pozo Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695, L 486, F 119, S 8, H BU 508, I/A 53 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-09
Información de ARNAIZ PADILLA CARLOS
Mostramos los datos de ARNAIZ PADILLA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAIZ PADILLA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos