ARMISEN PEDREJON ANGELES
Informe ejecutivo de ARMISEN PEDREJON ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARMISEN PEDREJON ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD | Consejero | 04/10/2010 | 04/05/2012 |
GRUPO DE NEGOCIOS DUERO SA | Consejero | 13/12/2011 | |
DUERO PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Consejero | 09/03/2010 | 09/03/2010 |
VINCULACIONES DE ARMISEN PEDREJON ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMISEN PEDREJON ANGELES
Consejero
- Armisen Pedrejon Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199 , F 169, S 8, H LE 20566, I/A 72 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-24
Empresa: GRUPO DE NEGOCIOS DUERO SA
Consejero
- Armisen Pedrejon Angeles
- Canillas Martin Felipe Tomas
- Clemente Cubillas Luis Enrique
- Corral Corral Fernando
- De La Peña Robledo Vicente
- Fermoso Garcia Julio
- Garcia Monge Isaias
- Martin Mesonero Juan Antonio
- Martinez Minguez Carlos
- Muñoz Sanchez Antonio
- Pastor Ramos Gerardo
- Pedraz Fuentes Victoriano
- Prieto Gonzalez Agustin
- Redondo Jimenez Maria Encarnacion
- Rodriguez Alonso Fernando Javier
- Rubio Garces Francisco
- Sanchez Diaz Antonio
- Vidal Fernandez Cristina
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25572 , F 149, S 8, H M 460823, I/A 16 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Consejero
- Alvarez Sanchez Miguel Angel
- Armisen Pedrejon Angeles
- Canillas Martin Felipe Tomas
- Carrasco Lorenzo Isabel
- Clemente Cubillas Luis Enrique
- Corral Corral Fernando
- De La Peña Robledo Vicente
- Dominguez Gonzalez Artemio
- Fermoso Garcia Julio
- Fernandez Alvarez Bernardo
- Fernandez Alvarez Francisco-javier
- Fernandez Salvadores Alfredo
- Fierro Vidal Juan-elicio
- Garcia Gonzalez Marcos
- Garcia Monge Isaias
- Garcia-prieto Gomez Francisco-javier
- Jimenez-ridruejo Ayuso Zenon
- Llamas Llamas Santos
- Martin Martinez Jose Francisco
- Martin Mesonero Juan Antonio
- Martinez Maillo Fernando
- Martinez Minguez Carlos
- Menendez Moreno Alejandro
- Muñoz Sanchez Antonio
- Nuñez Diez Maria Begoña
- Palacio Garcia Maria Olga
- Pastor Ramos Gerardo
- Pedraz Fuentes Victoriano
- Prieto Gonzalez Agustin
- Redondo Jimenez Maria Encarnacion
- Rodriguez Alonso Fernando Javier
- Rubio Garces Francisco
- Turrado Fernandez Jose Antonio
- Vidal Fernandez Cristina
Miem.Com.Ctr
- Cascon Merino Carmelo
- Cruz Garcia Salvador
- Estella Goytre Alberto
- Fuentes Sanchez Eleuterio
- Garcia De Dios Guadalupe
- Hernandez Figueruelo Jose Carlos
- Mesonero Bellido Casimiro
- Moreno De La Torre Melchor
- Tapias Gregoris Oscar
- Valdeon Santiago Rosa Maria
- Valdespino Garcia Margarita
- Valdueza Moran Eutiquio
- Viñaras Jimenez Pedro Ignacio
- Yubero Perdices Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 1, S 8, H LE 20566, I/A 1 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-24
Consejero
- Alvarez Carretero Emeterio
- Armisen Pedrejon Angeles
- Clemente Cubillas Luis Enrique
- Corral Corral Fernando
- De Bernardi Iglesias Manuel
- Fermoso Garcia Julio
- Garzon Heredero Buenaventura
- Heras Pico Jose Luis
- Hernandez Perez Lucas
- Mesonero Bellido Casimiro
- Sanchez Diaz Antonio
- Sanchez Moreno Gomez Juan Luis
- Vidal Fernandez Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13981 , F 216, S 8, H M 107829, I/A 59 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Consejero
- Armisen Pedrejon Angeles
- Vidal Fernandez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13981 , F 216, S 8, H M 107829, I/A 58 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Información de ARMISEN PEDREJON ANGELES
Mostramos los datos de ARMISEN PEDREJON ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMISEN PEDREJON ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos