ARMESTO MARCOS HIPOLITO
Informe ejecutivo de ARMESTO MARCOS HIPOLITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARMESTO MARCOS HIPOLITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPMOBEL COMERCIAL Y OFICINAS SL | Apoderado Solidario | 18/01/2016 |
VINCULACIONES DE ARMESTO MARCOS HIPOLITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMESTO MARCOS HIPOLITO
Empresa: EQUIPMOBEL COMERCIAL Y OFICINAS SL
Apoderado Solidario
- Armesto Marcos Hipolito
- Niño Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33974 , F 155, S 8, H M 611394, I/A 2 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: VIBRL MEDITERRANEO XIII SL
Administrador Solidario
- Armesto Marcos Hipolito
- Fermosel Aparicio Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9168, L 6451, F 19, S 8, H V 115143, I/A 9 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-46
Empresa: VIBRL MEDITERRANEO XIII SL
Administrador Solidario
- Armesto Marcos Hipolito
- COSTA MEDITERRANEA PROPIEDADES SL
- Fermosel Aparicio Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9168, L 6451, F 18, S 8, H V 115143, I/A 6 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-46
Información de ARMESTO MARCOS HIPOLITO
Mostramos los datos de ARMESTO MARCOS HIPOLITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMESTO MARCOS HIPOLITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos