ARMERO PAREJA FRANCISCO TOMAS
Informe ejecutivo de ARMERO PAREJA FRANCISCO TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARMERO PAREJA FRANCISCO TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RS TURIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2022 | |
RS TURIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/05/2016 | |
CIANOVA TTP SL | Administrador Unico | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE ARMERO PAREJA FRANCISCO TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMERO PAREJA FRANCISCO TOMAS
Empresa: CIANOVA TTP SL
Administrador Unico
- Armero Pareja Francisco Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 132103, I/A 11 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-46
Empresa: CIANOVA TTP SL
Administrador Unico
- Armero Pareja Francisco Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8980, L 6265, F 103, S 8, H V 132103, I/A 9 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-46
Empresa: RS TURIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armero Pareja Francisco Tomas
- Moreno Garcia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5294, L 2602, F 173, S 8, H V 43587, I/A 29 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-46
Empresa: CIANOVA TTP SL
Administrador Unico
- Armero Pareja Francisco Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8980, L 6265, F 103, S 8, H V 132103, I/A 8 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-46
Empresa: CIANOVA TTP SL
Administrador Unico
- Armero Pareja Francisco Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8980, L 6265, F 103, S 8, H V 132103, I/A 7 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-46
Empresa: CIANOVA TTP SL
Administrador Unico
- Armero Pareja Francisco Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8980, L 6265, F 103, S 8, H V 132103, I/A 6 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
Empresa: CIANOVA TTP SL
Administrador Unico
- Armero Pareja Francisco Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8980, L 6265, F 103, S 8, H V 132103, I/A 5 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-46
Empresa: RS TURIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armero Pareja Francisco Tomas
- Lopez Lopez Ana
- Moreno Garcia Jose Manuel
- Yxeres Reig Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5294, L 2602, F 171, S 8, H V 43587, I/A 23 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-46
Empresa: CIANOVA TTP SL
Administrador Unico
- Armero Pareja Francisco Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8980, L 6265, F 103, S 8, H V 132103, I/A 4 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-46
Empresa: CIANOVA TTP SL
Administrador Unico
- Armero Pareja Francisco Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8980, L 6265, F 102, S 8, H V 132103, I/A 3 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-46
VER MAS ACTOS
Información de ARMERO PAREJA FRANCISCO TOMAS
Mostramos los datos de ARMERO PAREJA FRANCISCO TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMERO PAREJA FRANCISCO TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos