ARMENGOL MARTINEZ ANTONI
Informe ejecutivo de ARMENGOL MARTINEZ ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARMENGOL MARTINEZ ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELRING KLINGER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2024 | |
ELRING KLINGER SA | Apoderado Mancomunado | 02/09/2016 | |
ELRING KLINGER SA | Apoderado | 02/09/2016 | |
WUNDER TRAINING SL | Apoderado Solidario | 18/11/2013 |
VINCULACIONES DE ARMENGOL MARTINEZ ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMENGOL MARTINEZ ANTONI
Empresa: ELRING KLINGER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armengol Martinez Antoni
- Rabasso Artigau Monica
- Vega Vega Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 146, S 8, H T 6281, I/A 83 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-43
Empresa: ELRING KLINGER SA
Apoderado Mancomunado
- Armengol Martinez Antoni
- Armengol Martinez Antoni
- Basora Sanjuan Mario
- Basora Sanjuan Mario
- Bonillo Herrero Maria Pilar
- Bonillo Herrero Maria Pilar
Apoderado
- Armengol Martinez Antoni
- Basora Sanjuan Mario
- Bolaños Baquero Elena
- Bonillo Herrero Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 114, S 8, H T 6281, I/A 67 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-43
Empresa: ELRING KLINGER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armengol Martinez Antoni
- Basora Sanjuan Mario
- Basora Sanjuan Mario
- Borrul Pascual Jose
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 114, S 8, H T 6281, I/A 67 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-43
Empresa: WUNDER TRAINING SL
Apoderado Solidario
- Armengol Martinez Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40586 , F 123, S 8, H B 340629, I/A 8 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-08
Información de ARMENGOL MARTINEZ ANTONI
Mostramos los datos de ARMENGOL MARTINEZ ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMENGOL MARTINEZ ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos