ARMENGOL JOVE LLORENC
Informe ejecutivo de ARMENGOL JOVE LLORENC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARMENGOL JOVE LLORENC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TREISEN CONSULTORS SL | Administrador Unico | 24/05/2017 |
VINCULACIONES DE ARMENGOL JOVE LLORENC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMENGOL JOVE LLORENC
Empresa: FONDITEL BETA FP
Miem.Com.Ctr
- Armengol Jove Llorenc
- Mor Solsona Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26807 , F 177, S 8, H M 330871, I/A 36 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
Empresa: TREISEN CONSULTORS SL
Administrador Unico
- Armengol Jove Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 131, S 8, H L 30331, I/A 1 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-25
Empresa: FONDITEL BETA FP
Miem.Com.Ctr
- Armengol Jove Llorenc
- Mor Solsona Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26807 , F 175, S 8, H M 330871, I/A 29 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Empresa: FONDITEL BETA FP
Miem.Com.Ctr
- Armengol Jove Llorenc
- Mor Solsona Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26807 , F 174, S 8, H M 330871, I/A 24 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Empresa: FONDITEL BETA FP
Miem.Com.Ctr
- Armengol Jove Llorenc
- Mor Solsona Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26807 , F 173, S 8, H M 330871, I/A 22 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Información de ARMENGOL JOVE LLORENC
Mostramos los datos de ARMENGOL JOVE LLORENC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMENGOL JOVE LLORENC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos