ARMENGOL CAMPOS JUAN RAMON
Informe ejecutivo de ARMENGOL CAMPOS JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ARMENGOL CAMPOS JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINYOLA BIOENERGY SL | Administrador Unico | 24/08/2022 | 14/02/2024 |
LA SENTIU BIOENERGY SL | Administrador Unico | 24/08/2022 | 13/02/2024 |
CI ABF I LA SENTIU HOLDCO SL | Administrador Unico | 22/11/2023 | 12/02/2024 |
CI ABF I LINYOLA HOLDCO SL | Administrador Unico | 22/11/2023 | 09/02/2024 |
EUROPEA INTERSIDE SL | Administrador Mancomunado | 02/10/2014 | 09/12/2015 |
SALES & SEND SL | Administrador Solidario | 04/09/2014 | 27/11/2015 |
EUROPEA INTERSIDE SL | Apoderado | 07/10/2014 | 07/10/2014 |
VINCULACIONES DE ARMENGOL CAMPOS JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMENGOL CAMPOS JUAN RAMON
Empresa: LINYOLA BIOENERGY SL
Administrador Unico
- Armengol Campos Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 84, S 8, H L 33793, I/A 4 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-25
Empresa: LA SENTIU BIOENERGY SL
Administrador Unico
- Armengol Campos Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 69, S 8, H L 33789, I/A 4 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-25
Empresa: CI ABF I LA SENTIU HOLDCO SL
Administrador Unico
- Armengol Campos Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 192, S 8, H L 35271, I/A 3 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-25
Empresa: CI ABF I LINYOLA HOLDCO SL
Administrador Unico
- Armengol Campos Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 200, S 8, H L 35273, I/A 3 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-25
Empresa: CI ABF I LINYOLA HOLDCO SL
Administrador Unico
- Armengol Campos Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 198, S 8, H L 35273, I/A 1 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-25
Empresa: CI ABF I LA SENTIU HOLDCO SL
Administrador Unico
- Armengol Campos Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 190, S 8, H L 35271, I/A 1 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-25
Empresa: LINYOLA BIOENERGY SL
Administrador Unico
- Armengol Campos Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 84, S 8, H L 33793, I/A 2 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-25
Empresa: LA SENTIU BIOENERGY SL
Administrador Unico
- Armengol Campos Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 68, S 8, H L 33789, I/A 2 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-25
Empresa: EUROPEA INTERSIDE SL
Administrador Mancomunado
- Armengol Campos Juan Ramon
- Arno Ibarz Josep Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 171, S 8, H L 12211, I/A 6 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-25
Empresa: SALES & SEND SL
Administrador Solidario
- Armengol Campos Juan Ramon
- Arno Ibarz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1394 , F 31, S 8, H L 27960, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-25
VER MAS ACTOS
Información de ARMENGOL CAMPOS JUAN RAMON
Mostramos los datos de ARMENGOL CAMPOS JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMENGOL CAMPOS JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos