ARMENDARIZ TELLITU MARIA JOSE
Informe ejecutivo de ARMENDARIZ TELLITU MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARMENDARIZ TELLITU MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTAMP MANUFACTURING AUTOCHASIS SL | Apoderado Solidario | 29/08/2024 | |
GESTAMP METALBAGES SA | Apoderado Solidario | 26/07/2024 | |
GESTAMP PALAU SA | Apoderado Solidario | 26/07/2024 | |
GESTAMP INGENIERIA EUROPA SUR SL | Apoderado Solidario | 26/07/2024 | |
GESTAMP ESMAR SA | Apoderado Solidario | 26/07/2024 | |
GESTAMP ABRERA SA | Apoderado Solidario | 26/07/2024 | |
GESTAMP VIGO SA | Apoderado Solidario | 24/06/2024 | |
GESTAMP SERVICIOS SA | Apoderado | 29/12/2023 | |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MATRICES SA | Apoderado | 19/02/2021 | |
IXCXT SA | Apoderado | 19/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARMENDARIZ TELLITU MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMENDARIZ TELLITU MARIA JOSE
Empresa: GESTAMP MANUFACTURING AUTOCHASIS SL
Apoderado Solidario
- Armendariz Tellitu Maria Jose
- Vazquez Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 63284, I/A 10 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-50
Empresa: GESTAMP INGENIERIA EUROPA SUR SL
Apoderado Solidario
- Armendariz Tellitu Maria Jose
- Vazquez Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 242403, I/A 37 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: GESTAMP ABRERA SA
Apoderado Solidario
- Armendariz Tellitu Maria Jose
- Vazquez Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 156627, I/A 82 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: GESTAMP ESMAR SA
Apoderado Solidario
- Armendariz Tellitu Maria Jose
- Vazquez Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 27563, I/A 85 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: GESTAMP PALAU SA
Apoderado Solidario
- Armendariz Tellitu Maria Jose
- Vazquez Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 78563, I/A 119 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: GESTAMP METALBAGES SA
Apoderado Solidario
- Armendariz Tellitu Maria Jose
- Vazquez Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 11329, I/A 115 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: GESTAMP VIGO SA
Apoderado Solidario
- Armendariz Tellitu Maria Jose
- Vazquez Pascual David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 8044, I/A 80 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-36
Empresa: GESTAMP SERVICIOS SA
Apoderado
- Armendariz Tellitu Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 150, S 8, H M 229454, I/A 52 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: IXCXT SA
Consejero
- Armendariz Tellitu Maria Jose
- EKARPEN PRIVATE EQUITY SA
- Gestion De Capital Riesgo Del Pais Vasco Sgeic Soc
Presidente
- Armendariz Tellitu Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 222, S 8, H BI 1499,A , I/ 50 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Consejero
- Armendariz Tellitu Maria Jose
- EKARPEN PRIVATE EQUITY SA
- Gestion De Capital Riesgo Del Pais Vasco Sgeic Soc
Presidente
- Armendariz Tellitu Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5315 , F 200, S 8, H BI 20413, I/A 50 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
VER MAS ACTOS
Información de ARMENDARIZ TELLITU MARIA JOSE
Mostramos los datos de ARMENDARIZ TELLITU MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMENDARIZ TELLITU MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos