ARMEN NIKOYAN
Informe ejecutivo de ARMEN NIKOYAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ARMEN NIKOYAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMEN NIKOYAN
Empresa: CONSTRUCCIONES EREBUNI YEREVAN SL
Apoderado Solidario
- Armen Nikoyan
- Azganush Khachatryan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46239 , F 97, S 8, H B 513991, I/A 4 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: VITROPLANET SL
Administrador Unico
- Armen Nikoyan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47296 , F 25, S 8, H B 547652, I/A 1 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-08
Empresa: CONSTRUCCIONES EREBUNI YEREVAN SL
Apoderado Solidario
- Armen Nikoyan
- Azganush Khachatryan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46239 , F 97, S 8, H B 513991, I/A 2 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-08
Información de ARMEN NIKOYAN
Mostramos los datos de ARMEN NIKOYAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMEN NIKOYAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos