ARMAS SERRANO JONAY CARLOS
Informe ejecutivo de ARMAS SERRANO JONAY CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARMAS SERRANO JONAY CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOBATENSKY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/11/2020 |
VINCULACIONES DE ARMAS SERRANO JONAY CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMAS SERRANO JONAY CARLOS
Empresa: MOBATENSKY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armas Serrano Fayna Maria
- Armas Serrano Jonay Carlos
- Armas Serrano Juan Miguel
- Serrano Nuez Estefania Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 4, S 8, H IH 190, I/A 7 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-38
Empresa: MOBATENSKY SL
Administrador Mancomunado
- Armas Morales Luciano Eutimio
- Armas Serrano Fayna Maria
- Armas Serrano Jonay Carlos
- Armas Serrano Juan Miguel
- Serrano Nuez Estefania Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 3, S 8, H IH 190, I/A 6 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-38
Empresa: HIERRONET SL
Liquidador Solidario
- Armas Morales Luciano Eutimio
- Armas Serrano Jonay Carlos
- Gutierrez Acuña Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4 , F 186, S 2, H 102, I/A 3 (07/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-38
Empresa: HIERRONET SL
Administrador Solidario
- Armas Morales Luciano Eutimio
- Armas Serrano Jonay Carlos
- Gutierrez Acuña Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4 , F 186, S 2, H 102, I/A 3 (07/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-38
Administrador Mancomunado
- Armas Serrano Jonay Carlos
- Hagenau Annette
- Ingegneri Giuseppe
- Serrano Nuez Estefania Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9 , F 178, S 8, H IH 240, I/A 5 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2013-33-38
Empresa: MOBATENSKY SL
Administrador Mancomunado
- Armas Morales Luciano Eutimio
- Armas Serrano Fayna Maria
- Armas Serrano Jonay Carlos
- Armas Serrano Juan Miguel
- Serrano Nuez Estefania Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 19, S 8, H IH 190, I/A 5 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-38
Información de ARMAS SERRANO JONAY CARLOS
Mostramos los datos de ARMAS SERRANO JONAY CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMAS SERRANO JONAY CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos