ARMAS RUIZ FELIX JULIO
Informe ejecutivo de ARMAS RUIZ FELIX JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARMAS RUIZ FELIX JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPAFISH 2000 SL | Administrador Solidario | 30/04/2015 |
VINCULACIONES DE ARMAS RUIZ FELIX JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMAS RUIZ FELIX JULIO
Empresa: ALIPRODUCTS SL
Administrador Solidario
- Armas Ruiz Felix Julio
- Sanchez Bermejo Luis Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 127, S 8, H LO 5333, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-26
Empresa: HISPAFISH 2000 SL
Administrador Solidario
- Armas Ruiz Felix Julio
- Sanchez Bermejo Luis Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 90, S 8, H LO 4246, I/A 10 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-26
Empresa: CANARIAS FISH TRADING SL
Liquidador
- Armas Ruiz Felix Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 156, S 8, H LO 11169, I/A 3 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-26
Empresa: CANARIAS FISH TRADING SL
Administrador Unico
- Armas Ruiz Felix Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 156, S 8, H LO 11169, I/A 3 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-26
Información de ARMAS RUIZ FELIX JULIO
Mostramos los datos de ARMAS RUIZ FELIX JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMAS RUIZ FELIX JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos