ARMAS RODRIGUEZ CANDIDO
Informe ejecutivo de ARMAS RODRIGUEZ CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARMAS RODRIGUEZ CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESCADOS ARRECIFE SL | Administrador Solidario | 18/09/2023 | |
GANADO DEL PAIS SRL | Administrador Mancomunado | 18/09/2023 | |
PROMOCIONES PARQUE LA VEGA SL | Administrador Mancomunado | 05/07/2016 |
VINCULACIONES DE ARMAS RODRIGUEZ CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMAS RODRIGUEZ CANDIDO
Empresa: GANADO DEL PAIS SRL
Administrador Mancomunado
- Armas Rodriguez Candido
- Armas Rodriguez Pedro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 43, S 8, H IL 6475, I/A 2 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-35
Empresa: GANADO DEL PAIS SRL
Administrador Mancomunado
- Armas Rodriguez Candido
- Armas Rodriguez Pedro Carlos
- Padron Guerra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 43, S 8, H IL 6475, I/A 2 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-35
Empresa: PESCADOS ARRECIFE SL
Administrador Solidario
- Armas Rodriguez Candido
- Armas Rodriguez Pedro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 81, S 8, H IL 1881, I/A 8 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-35
Empresa: PESCADOS ARRECIFE SL
Administrador Solidario
- Armas Rodriguez Candido
- Carlos Armas Rodriguez
- Padron Guerra Antonio
- Tomas Armas Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 81, S 8, H IL 1881, I/A 8 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-35
Empresa: PROMOCIONES PARQUE LA VEGA SL
Administrador Mancomunado
- Armas Rodriguez Candido
- Romero Betancor Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 199, S 8, H IL 8017, I/A 6 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-35
Empresa: PROMOCIONES PARQUE LA VEGA SL
Administrador Mancomunado
- Armas Rodriguez Candido
- Romero Betancort Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 199, S 8, H IL 8017, I/A 6 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-35
Empresa: PACIFICO DE COMPRAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Armas Rodriguez Candido
- Padron Guerra Antonio
Consejero
- ALAMO GARCIA OCTAVIO MIGUEL
- Armas Rodriguez Candido
- Armas Rodriguez Pedro Carlos
- Padron Guerra Antonio
Presidente
- Armas Rodriguez Candido
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1853 , F 20, S 8, H GC 38903, I/A 5 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-35
Empresa: BALEAR PARK SA
Consejero
- Armas Rodriguez Candido
- Ignacio Irigoyen Blasco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 159, S 8, H IL 455, I/A 25 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-35
Información de ARMAS RODRIGUEZ CANDIDO
Mostramos los datos de ARMAS RODRIGUEZ CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMAS RODRIGUEZ CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos