ARMAS GARCIA MARIA ASUNCION
Informe ejecutivo de ARMAS GARCIA MARIA ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARMAS GARCIA MARIA ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOUR SALUD MEDICAL GROUP SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2012 | |
CENTRO NEUROLOGICO DR. ALAYON SLP | Apoderado | 18/12/2009 |
VINCULACIONES DE ARMAS GARCIA MARIA ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMAS GARCIA MARIA ASUNCION
Empresa: TOUR SALUD MEDICAL GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Armas Garcia Maria Asuncion
- Maria Mercedes Aleman Montesinos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214 , F 95, S 8, H TF 49628, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-38
Empresa: CENTRO NEUROLOGICO DR. ALAYON SLP
Apoderado
- Armas Garcia Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 12, S 8, H TF 39882, I/A 3 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-38
Información de ARMAS GARCIA MARIA ASUNCION
Mostramos los datos de ARMAS GARCIA MARIA ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMAS GARCIA MARIA ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos